PROINSERGA INSEMINACION SL - EXTINGUIDA
Dirección social CTRA PINAR CHICO, S/N 40260
Código Postal 40260
Municipio Fuentepelayo
Provincia Segovia
Razón Social PROINSERGA INSEMINACION SL
CIF B40271058
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Actividades de apoyo a la ganadería
Fecha de Constitución 28/09/2017
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario PROINSERGA 2013 SL
VINCULACIONES DE PROINSERGA INSEMINACION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROINSERGA INSEMINACION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alfredo Santos Narros | Apoderado Mancomunado Solidario | 07/06/2021 | 01/12/2022 |
Alfredo Santos Narros | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/03/2018 | 01/12/2022 |
Alfredo Santos Narros | Consejero | 24/10/2017 | 01/12/2022 |
Alfredo Santos Narros | Vicesecret. | 24/10/2017 | 01/12/2022 |
Armando Dionisio Sonlleva Rodriguez | Apoderado Mancomunado Solidario | 07/06/2021 | 01/12/2022 |
Armando Dionisio Sonlleva Rodriguez | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/03/2018 | 01/12/2022 |
Armando Dionisio Sonlleva Rodriguez | Consejero | 24/10/2017 | 01/12/2022 |
Armando Dionisio Sonlleva Rodriguez | Secretario | 24/10/2017 | 01/12/2022 |
Daniel Manso Martin | Presidente | 01/12/2022 | |
Daniel Manso Martin | Consejero | 01/12/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PROINSERGA INSEMINACION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 302 , F 115, S 8, H SG 7217, I/A 6 (01/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-233-40
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 302 , F 115, S 8, H SG 7217, I/A 6 (01/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-233-40
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 302 , F 115, S 8, H SG 7217, I/A 6 (01/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-233-40
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 302 , F 114, S 8, H SG 7217, I/A 5 (07/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-112-40
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 302 , F 114, S 8, H SG 7217, I/A 4 (20/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-99-40
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 302 , F 113, S 8, H SG 7217, I/A 3 (13/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-58-40
- CTRA PINAR CHICO, S/N 40260 (FUENTEPELAYO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 302 , F 113, S 8, H SG 7217, I/A 2 (13/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-58-40
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los Estatutos : Modificación del artículo 3º de los estatutos sociales.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 302 , F 113, S 8, H SG 7217, I/A 2 (13/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-58-40
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 302 , F 111, S 8, H SG 7217, I/A 1 (24/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-210-40
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 302 , F 111, S 8, H SG 7217, I/A 1 (24/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-210-40