PROINMARESME SL - EXTINGUIDA
Dirección social Rbla Carmel, 2
Código Postal 08032
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social PROINMARESME SL
CIF B63461727
Actividad Construcción de edificios residenciales
Fecha de Constitución 09/03/2004
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE PROINMARESME SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROINMARESME SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gonzalez Padilla Juan Antonio | Liquidador | 19/11/2021 | 19/11/2021 |
Gonzalez Padilla Juan Antonio | Administrador Solidario | 07/10/2019 | 19/11/2021 |
Martinez Ferez Juan Jose | Administrador Solidario | 07/10/2019 | 19/11/2021 |
Martinez Ferez Juan Jose | Administrador Mancomunado | 07/10/2019 | |
Mendioroz Seral Angel | Administrador Mancomunado | 12/11/2014 | 07/10/2019 |
ASOGESTION 2004 SL | Administrador Mancomunado | 10/01/2014 | |
Mendioroz Seral Angel | REPR.143 RRM | 10/01/2014 |
ACTOS BORME DE PROINMARESME SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36460 , F 126, S 8, H B 290019, I/A 9 (19/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-227-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36460 , F 126, S 8, H B 290019, I/A 9 (19/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-227-08
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36460 , F 126, S 8, H B 290019, I/A 9 (19/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-227-08
- RB DEL CARMELO Num.2 P.EN PTA.3 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36460 , F 125, S 8, H B 290019, I/A 8 (07/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-197-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36460 , F 125, S 8, H B 290019, I/A 8 (07/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-197-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36460 , F 125, S 8, H B 290019, I/A 8 (07/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-197-08
- En el BORME no.175/2004 y con referencia 389871 SE COMETIO ERROR AL TRANSCRIBIR EL SEGUNDO APELLIDO DEL ADMINISTRADOR DON JUAN JOSE MARTINEZ, SIENDO EL CORRECTO "FEREZ"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36460 , F 123, S 8, H B 290019, I/A 3 (19/08/2004)
CVE: BORME-A-2015-31-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36460 , F 125, S 8, H B 290019, I/A 7 (12/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-222-08
Administrador Mancomunado
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36460 , F 125, S 8, H B 290019, I/A 6 (10/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-12-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-204-08