PROIN ARENAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Torrijos, 15
Código Postal 28029
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social PROIN ARENAS SL
CIF B84141282
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 26/10/2004
VINCULACIONES DE PROIN ARENAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROIN ARENAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Rincon Paredes Maria Teresa | Administrador Solidario | 16/03/2016 | |
Rincon Sanchez Julian | Administrador Solidario | 16/03/2016 |
ACTOS BORME DE PROIN ARENAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20599 , F 157, S 8, H M 364662, I/A 4 (16/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-58-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:PROIN ARENAS SL
Nif:B84141282
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE 1& INSTANCIA DE AVILA
Número:1
Juez / Ponente:MARIA DEL CARMEN DEL PESO CRESPOS
Parte Dispositiva:
SE ACUERDA LA CONCLUSION DEL CONCURSO, SIN QUE HAYA LUGAR AL CESE DEL ADMINISTRADOR CONCURSAL, AL NO HABERSE DESIGNADO, CON LA EXTINCION DE LA SOCIEDAD, DISPONIENDO LA CANCELACION Y CIERRE DE LAS HOJAS REGISTRALES.-
Fecha de Resolución:22/10/2015
Número Procedimiento Concursal:763/2015
Datos Registrales:
Tomo:
20599
Libro:
0
Folio:
157
Hoja:
8-364662
Inscripción:
4
Fecha Inscripción16/03/2016
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20599 , F 157, S 8, H M 364662, I/A 4 (16/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-58-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:PROIN ARENAS SL
Nif:B84141282
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE 1& INSTANCIA DE AVILA
Número:1
Juez / Ponente:MARIA DEL CARMEN DEL PESO CRESPOS
Parte Dispositiva:
SE DECLARA EN CONCURSO VOLUNTARIO A " PROIN ARENAS SL ", QUE CONSERVARA LAS FACULTADES DE ADMINISTRACION Y DISPOSICION SOBRE SU PATRIMONIO.-
Fecha de Resolución:22/10/2015
Número Procedimiento Concursal:763/2015
Datos Registrales:
Tomo:
20599
Libro:
0
Folio:
157
Hoja:
8-364662
Inscripción:
4
Fecha Inscripción16/03/2016
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20599 , F 157, S 8, H M 364662, I/A 4 (16/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-58-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20599 , F 157, S 8, H M 364662, I/A 4 (16/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-58-28
- Sociedades beneficiarias de la escisión: INMOBILIARIA LIDER ARENAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20599 , F 155, S 8, H M 364662, I/A 3 (21/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-231-28
- ESCISION PARCIAL DE LA SOCIEDAD "PROMOARENAS SL", SIENDO BENEFECIARIA LA DENOMINADA "INMOBILIARIA LIDER ARENAS SL", DE NUEVA CREACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20599 , F 155, S 8, H M 364662, I/A 3 (21/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-231-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-200-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2009)
CVE: BORME-B-2010-3-28