PROIM BLB 2006 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Ronda Sant Pere, 25
Código Postal 08010
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social PROIM BLB 2006 SL
CIF B64109788
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 15/02/2006
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE PROIM BLB 2006 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROIM BLB 2006 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cofiño Barbera Ricardo | REPR.143 RRM | 05/03/2012 | 27/03/2017 |
Ricardo Cofiño & Ricardo Cofiño Asesores Asociados | Liquidador | 11/07/2013 | 27/03/2017 |
Ricardo Cofiño & Ricardo Cofiño Asesores Asociados | Administrador Unico | 05/03/2012 | 11/07/2013 |
Berninches Perez Jesus | Secretario | 05/03/2012 | |
Berninches Perez Jesus | Consejero Delegado Mancomunado | 05/03/2012 | |
Berninches Perez Jesus | Consejero | 05/03/2012 | |
Bolos Morales Antonio | Presidente | 05/03/2012 | |
Bolos Morales Antonio | Consejero Delegado Mancomunado | 05/03/2012 | |
Bolos Morales Antonio | Consejero | 05/03/2012 | |
Lopez Lara Miguel | Consejero Delegado Mancomunado | 05/03/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PROIM BLB 2006 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38312 , F 175, S 8, H B 321363, I/A 6 (27/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-64-08
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38312 , F 175, S 8, H B 321363, I/A 6 (27/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-64-08
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38312 , F 174, S 8, H B 321363, I/A 5 (11/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-136-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38312 , F 174, S 8, H B 321363, I/A 5 (11/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-136-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38312 , F 174, S 8, H B 321363, I/A 5 (11/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-136-08
- RD SANT PERE Num.25 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38312 , F 173, S 8, H B 321363, I/A 4 (05/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-52-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38312 , F 173, S 8, H B 321363, I/A 4 (05/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-52-08
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38312 , F 173, S 8, H B 321363, I/A 4 (05/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-52-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-205-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2011)
CVE: BORME-B-2011-119-08