PROHERBE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Doctor Torres Villarroel, 1
Municipio Salamanca
Provincia Salamanca
Razón Social PROHERBE SL
CIF B37412954
Capital Social 3525714.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 30/12/2003
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE PROHERBE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROHERBE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Benito Marcos Juan | Consejero | 03/05/2022 | 06/08/2024 |
Benito Marcos Teresa | Consejero | 03/05/2022 | 06/08/2024 |
Benito Rodriguez Juan | Liquidador Solidario | 06/08/2024 | 06/08/2024 |
Benito Rodriguez Juan | Consejero | 03/05/2022 | 06/08/2024 |
Benito Rodriguez Juan | Consejero Delegado | 03/05/2022 | 06/08/2024 |
Benito Rodriguez Juan | Presidente | 03/05/2022 | 06/08/2024 |
Benito Rodriguez Juan | Apoderado | 11/12/2019 | 06/08/2024 |
Rodriguez Benito Ines-maria | Liquidador Solidario | 06/08/2024 | 06/08/2024 |
Rodriguez Benito Ines-maria | Secretario | 03/05/2022 | 06/08/2024 |
Rodriguez Benito Ines-maria | Consejero | 03/05/2022 | 06/08/2024 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PROHERBE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SA 9339, I/A 5 (06/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-157-37
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SA 9339, I/A 5 (06/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-157-37
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SA 9339, I/A 5 (06/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-157-37
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SA 9339, I/A 5 (06/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-157-37
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 310 , F 135, S 8, H SA 9339, I/A 4 (03/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-91-37
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 310 , F 135, S 8, H SA 9339, I/A 4 (03/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-91-37
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 310 , F 135, S 8, H SA 9339, I/A 3 (11/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-242-37
Capital Anterior: | 4.312.800,00 | Euros |
Disminución de capital | 787.086,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.525.714,00 | Euros |
Porcentaje: | 18,25 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 310 , F 134, S 8, H SA 9339, I/A 2 (11/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-247-37
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-151-37
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-156-37