PROGRESO DEL VENDING SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Forjadores, 26
Código Postal 28660
Municipio Boadilla del Monte
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social PROGRESO DEL VENDING SL
CIF B80728488
Capital Social 593144.58 Euros
Actividad Otro comercio al por menor no realizado ni en establecimientos, ni en puestos de venta ni en mercadillos
Página Web www.progresodelvending.com
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único MAKALBE-CONSULTING 2011 SL
VINCULACIONES DE PROGRESO DEL VENDING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROGRESO DEL VENDING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Armengol Moscardo Raul | Apoderado | 09/10/2017 | 21/01/2019 |
Cipelli Alberto | Representante | 07/06/2012 | 21/01/2019 |
MAKALBE-CONSULTING 2011 SL | Administrador Unico | 07/06/2012 | 21/01/2019 |
Cipelli Alberto | Administrador Unico | 13/07/2010 | 07/06/2012 |
Hernandez Rey Fernando Maria | Administrador Mancomunado | 13/07/2010 | |
Piñero Alvarez Jose Luis | Administrador Mancomunado | 13/07/2010 |
ACTOS BORME DE PROGRESO DEL VENDING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27884 , F 10, S 8, H M 115755, I/A 11 (21/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-18-28
- La Hoja Social, ha quedado cerrada por el plazo provisional de seis meses, al no existir obstáculo registral para la absorción de esta Sociedad por la Compañía "VENDOMAT INTERNATIONAL SA", domiciliada en Sant Feliu de Llobregat, Barcelona
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27884 , F 10, S 8, H M 115755, I/A 10M (21/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-228-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27884 , F 10, S 8, H M 115755, I/A 10 (09/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-199-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27884 , F 9, S 8, H M 115755, I/A 9 (07/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-114-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27884 , F 9, S 8, H M 115755, I/A 9 (07/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-114-28
- Sociedades absorbidas: TELE CAFE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27884 , F 8, S 8, H M 115755, I/A 8 (25/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-67-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2011)
CVE: BORME-B-2011-65-28
- C/ FORJADORES 26 (BOADILLA DEL MONTE)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27884 , F 8, S 8, H M 115755, I/A 7 (13/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-140-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27884 , F 8, S 8, H M 115755, I/A 7 (13/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-140-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27884 , F 8, S 8, H M 115755, I/A 7 (13/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-140-28