PROGEAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Verdugo, 1
Código Postal 10600
Municipio Plasencia
Provincia Cáceres
Razón Social PROGEAL SL
CIF B10104057
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE PROGEAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROGEAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Romero Gallardo Juan Antonio | Administrador Solidario | 18/10/2016 | 16/03/2018 |
Romero Gallardo Juan Antonio | Liquidador Solidario | 16/03/2018 | 16/03/2018 |
Suarez Torres Jose Ramon | Administrador Solidario | 18/10/2016 | 16/03/2018 |
Suarez Torres Jose Ramon | Liquidador Solidario | 16/03/2018 | 16/03/2018 |
Muñoz Gomez Santos | Administrador Unico | 12/04/2012 | 16/06/2015 |
Alonso Jimenez Santiago | Administrador Mancomunado | 12/04/2012 | |
Suarez Torres Jose Ramon | Administrador Mancomunado | 12/04/2012 |
ACTOS BORME DE PROGEAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 407, L 235, F 140, S 8, H CC 3991, I/A 5 (16/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-62-10
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 407, L 235, F 140, S 8, H CC 3991, I/A 5 (16/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-62-10
- Otras modificaciones estatutarias: 1. Denominación social.- La sociedad se denominará Progeal SL en liquidación.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 407, L 235, F 140, S 8, H CC 3991, I/A 5 (16/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-62-10
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 407, L 235, F 140, S 8, H CC 3991, I/A 5 (16/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-62-10
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 407, L 235, F 140, S 8, H CC 3991, I/A 5 (16/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-62-10
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 407, L 235, F 140, S 8, H CC 3991, I/A 4 (18/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-210-10
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 407, L 235, F 140, S 8, H CC 3991, I/A 4 (18/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-210-10
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 407, L 235, F 140, S 8, H CC 3991, I/A 3 (16/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-118-10
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 407, L 235, F 140, S 8, H CC 3991, I/A 2 (12/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-79-10
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 407, L 235, F 140, S 8, H CC 3991, I/A 2 (12/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-79-10