PROFUERGAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Secundino Alonso, 75
Código Postal 35600
Municipio Puerto del Rosario
Provincia Las Palmas
Mapa Ver Mapa
Razón Social PROFUERGAL SL
CIF B15897200
Actividad Construcción de edificios residenciales
Fecha de Constitución 31/07/2003
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE PROFUERGAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROFUERGAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Iglesias Adolfo | Apoderado Mancomunado | 15/06/2015 | 26/03/2019 |
Garcia Nion Jesus | Apoderado Mancomunado | 15/06/2015 | 26/03/2019 |
Garcia Rodriguez Juan-jesus | Administrador Mancomunado | 20/02/2015 | 26/03/2019 |
Garcia Rodriguez Juan-jesus | Liquidador Mancomunado | 26/03/2019 | 26/03/2019 |
Garcia Temes Marcos | Administrador Mancomunado | 20/02/2015 | 26/03/2019 |
Garcia Temes Marcos | Liquidador Mancomunado | 26/03/2019 | 26/03/2019 |
Gil Turnes Jesus | Apoderado Mancomunado | 15/06/2015 | 26/03/2019 |
Garcia Iglesias Adolfo | Administrador Mancomunado | 20/02/2015 | |
Garcia Nion Jesus | Administrador Mancomunado | 20/02/2015 | |
Gil Turnes Jesus | Administrador Mancomunado | 20/02/2015 |
ACTOS BORME DE PROFUERGAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 93 , F 77, S 8, H IF 4469, I/A 7 (26/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-77-35
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 93 , F 77, S 8, H IF 4469, I/A 7 (26/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-77-35
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 93 , F 77, S 8, H IF 4469, I/A 7 (26/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-77-35
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 93 , F 77, S 8, H IF 4469, I/A 7 (26/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-77-35
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 93 , F 77, S 8, H IF 4469, I/A 6 (15/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-119-35
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 93 , F 76, S 8, H IF 4469, I/A 5 (20/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-45-35
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 93 , F 76, S 8, H IF 4469, I/A 5 (20/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-45-35
- C/ SECUNDINO ALONSO 75 - OFICINA 1 (PUERTO DEL ROSARIO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 93 , F 76, S 8, H IF 4469, I/A 4 (05/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-113-35
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 3. Domicilio.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 93 , F 76, S 8, H IF 4469, I/A 4 (05/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-113-35