PROFIGAL INVERSIONES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Rua Magdalena, 82
Código Postal 15402
Municipio Ferrol
Provincia A Coruña
Razón Social PROFIGAL INVERSIONES SL
CIF B70002399
Capital Social 1207000.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 27/06/2005
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE PROFIGAL INVERSIONES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROFIGAL INVERSIONES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Pampin Rodriguez Ivan Jesus | Administrador Solidario | 29/10/2012 | 22/03/2019 |
Pampin Rodriguez Ivan Jesus | Liquidador Solidario | 22/03/2019 | 22/03/2019 |
Pampin Rodriguez Oscar Jose | Administrador Solidario | 29/10/2012 | 22/03/2019 |
Pampin Rodriguez Oscar Jose | Liquidador Solidario | 22/03/2019 | 22/03/2019 |
Pampin Dominguez Manuel Jesus | Administrador Unico | 29/10/2012 |
ACTOS BORME DE PROFIGAL INVERSIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2991 , F 42, S 8, H C 36397, I/A 6 (22/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-62-15
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2991 , F 42, S 8, H C 36397, I/A 6 (22/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-62-15
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2991 , F 42, S 8, H C 36397, I/A 6 (22/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-62-15
Administrador Solidario
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2991 , F 42, S 8, H C 36397, I/A 6 (22/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-62-15
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: RELATIVO AL CAPITAL SOCIAL.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2991 , F 41, S 8, H C 36397, I/A 5 (16/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-223-15
Capital Anterior: | 207.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 1.000.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.207.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 483,09 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2991 , F 41, S 8, H C 36397, I/A 5 (16/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-223-15
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2991 , F 41, S 8, H C 36397, I/A 4 (29/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-216-15
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2991 , F 41, S 8, H C 36397, I/A 4 (29/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-216-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2991 , F 41, S 8, H C 36397, I/A 4 (29/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-216-15
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2012-24-15