PROFIDAL SUMINISTROS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Elvira, 24
Código Postal 28028
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social PROFIDAL SUMINISTROS SL
CIF B84973445
Actividad Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p.
Fecha de Constitución 09/01/2007
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE PROFIDAL SUMINISTROS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROFIDAL SUMINISTROS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Galiano Barba Rafael | Apoderado | 19/01/2011 | 22/09/2017 |
Galiano Martin Andrea | Liquidador | 22/09/2017 | 22/09/2017 |
Galiano Martin Andrea | Administrador Unico | 19/01/2011 | 22/09/2017 |
Gil Rubio Jose Daniel | Administrador Unico | 19/01/2011 |
ACTOS BORME DE PROFIDAL SUMINISTROS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23871 , F 207, S 8, H M 428608, I/A 6 (22/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-189-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23871 , F 207, S 8, H M 428608, I/A 6 (22/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-189-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23871 , F 207, S 8, H M 428608, I/A 6 (22/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-189-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23871 , F 207, S 8, H M 428608, I/A 6 (22/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-189-28
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICADO EL ARTICULO 25º
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23871 , F 207, S 8, H M 428608, I/A 5 (01/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-29-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2011)
CVE: BORME-B-2011-134-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23871 , F 205, S 8, H M 428608, I/A 4 (19/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-19-28
- C/ ELVIRA NUMERO 24 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23871 , F 204, S 8, H M 428608, I/A 3 (19/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-19-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23871 , F 204, S 8, H M 428608, I/A 3 (19/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-19-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23871 , F 204, S 8, H M 428608, I/A 3 (19/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-19-28