PROFESSIONAL STAFF EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL SA - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Pio XII, 92
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social PROFESSIONAL STAFF EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL SA
CIF A80932999
Actividad Actividades de las empresas de trabajo temporal
Fecha de Constitución 15/06/1994
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE PROFESSIONAL STAFF EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROFESSIONAL STAFF EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fernandez Fernandez Luz | Apoderado Solidario | 09/01/2009 | 24/09/2019 |
Fernandez Fernandez Luz | Apoderado Mancomunado | 09/01/2009 | 24/09/2019 |
Fry Roger | Liquidador | 24/09/2019 | 24/09/2019 |
Fry Roger | Administrador Mancomunado | 14/06/2011 | 24/09/2019 |
Fry Roger | Apoderado | 17/06/2011 | 24/09/2019 |
Heras Cuenca Miguel Angel | Administrador Mancomunado | 05/07/2013 | 24/09/2019 |
Heras Cuenca Miguel Angel | Apoderado Solidario | 09/01/2009 | 24/09/2019 |
Heras Cuenca Miguel Angel | Apoderado Mancomunado | 09/01/2009 | 24/09/2019 |
INTEGRACION DE TECNICAS DE GESTION AUDITORES SLP | Auditor | 04/01/2010 | 24/09/2019 |
Jauregui Campuzano Begoña | Apoderado Mancomunado | 09/01/2009 | 24/09/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PROFESSIONAL STAFF EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23122 , F 68, S 8, H M 133622, I/A 43 (24/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-188-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23122 , F 68, S 8, H M 133622, I/A 43 (24/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-188-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23122 , F 68, S 8, H M 133622, I/A 43 (24/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-188-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23122 , F 68, S 8, H M 133622, I/A 43 (24/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-188-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23122 , F 68, S 8, H M 133622, I/A 42 (22/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-102-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23122 , F 67, S 8, H M 133622, I/A 41 (11/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-136-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23122 , F 67, S 8, H M 133622, I/A 40 (12/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-97-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23122 , F 67, S 8, H M 133622, I/A 39 (18/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-246-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23122 , F 67, S 8, H M 133622, I/A 38 (30/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-213-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23122 , F 66, S 8, H M 133622, I/A 37 (05/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-133-28