PROFESIONALES IMAGEN Y ESPECTACULOS SL - EXTINGUIDA
Municipio Sant Quirze del Vallès
Provincia Barcelona
Razón Social PROFESIONALES IMAGEN Y ESPECTACULOS SL
CIF B61330635
Actividad Otras actividades deportivas
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE PROFESIONALES IMAGEN Y ESPECTACULOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROFESIONALES IMAGEN Y ESPECTACULOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Muñoz Gutierrez Francisco | Administrador Unico | 17/08/2017 | 20/08/2021 |
Muñoz Gutierrez Francisco | Liquidador | 20/08/2021 | 20/08/2021 |
Muñoz Gutierrez Francisco | Administrador Unico | 01/10/2012 | 17/08/2017 |
ACTOS BORME DE PROFESIONALES IMAGEN Y ESPECTACULOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29691 , F 86, S 8, H B 160022, I/A 7 (20/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-165-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29691 , F 86, S 8, H B 160022, I/A 7 (20/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-165-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29691 , F 86, S 8, H B 160022, I/A 7 (20/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-165-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29691 , F 86, S 8, H B 160022, I/A 6 (17/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-162-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29691 , F 86, S 8, H B 160022, I/A 6 (17/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-162-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29691 , F 86, S 8, H B 160022, I/A 5 (01/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-197-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29691 , F 86, S 8, H B 160022, I/A 5 (01/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-197-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-243-08