PROEVENTIT COMUNICACION SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Paraiso, 9
Código Postal 20009
Municipio Donostia/San Sebastián
Provincia Gipuzkoa
Razón Social PROEVENTIT COMUNICACION SL
CIF B75043893
Capital Social 187407.0 Euros
Actividad Organización de convenciones y ferias de muestras
Fecha de Constitución 29/03/2011
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE PROEVENTIT COMUNICACION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROEVENTIT COMUNICACION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Añanos Jeri Carlos | Consejero | 24/01/2014 | 29/10/2018 |
Aparicio Salom Javier | Secretario | 24/01/2014 | 29/10/2018 |
Aparicio Salom Javier | Consejero | 24/01/2014 | 29/10/2018 |
De Urruticoechea Sartorius Gonzalo | Consejero | 24/01/2014 | 29/10/2018 |
Murua Urruticoechea Juan Andres | Liquidador | 29/10/2018 | 29/10/2018 |
Murua Urruticoechea Juan Andres | Presidente | 24/01/2014 | 29/10/2018 |
Murua Urruticoechea Juan Andres | Consejero Delegado | 24/01/2014 | 29/10/2018 |
Murua Urruticoechea Juan Andres | Consejero | 24/01/2014 | 29/10/2018 |
Santiago Saracho Oscar Maria | Vicepresidente | 24/01/2014 | 29/10/2018 |
Santiago Saracho Oscar Maria | Consejero | 24/01/2014 | 29/10/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PROEVENTIT COMUNICACION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2515 , F 42, S 8, H SS 33515, I/A 9 (29/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-215-20
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2515 , F 42, S 8, H SS 33515, I/A 9 (29/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-215-20
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2515 , F 42, S 8, H SS 33515, I/A 9 (29/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-215-20
Consejero Delegado
Consejero
Liquidador
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2515 , F 42, S 8, H SS 33515, I/A 9 (29/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-215-20
- C/ PARAISO, 9, BAJO.- (DONOSTIA-SAN SEBASTIAN)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2515 , F 42, S 8, H SS 33515, I/A 8 (21/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-141-20
Capital Anterior: | 181.362,00 | Euros |
Aumento de capital: | 6.045,00 | Euros |
Capital Actual: | 187.407,00 | Euros |
Porcentaje: | 3,33 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2515 , F 42, S 8, H SS 33515, I/A 7 (10/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-136-20
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2515 , F 41, S 8, H SS 33515, I/A 6 (24/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-22-20
Capital Anterior: | 133.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 48.362,00 | Euros |
Capital Actual: | 181.362,00 | Euros |
Porcentaje: | 36,36 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2515 , F 41, S 8, H SS 33515, I/A 6 (24/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-22-20
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2515 , F 41, S 8, H SS 33515, I/A 6 (24/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-22-20
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2515 , F 41, S 8, H SS 33515, I/A 6 (24/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-22-20