PRODUCTOS HORTOFRUTICOLAS DE MAS CALIDAD SL - EXTINGUIDA
Dirección social Carre Alcalde Juan Sancho, 13
Código Postal 46780
Municipio Oliva
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social PRODUCTOS HORTOFRUTICOLAS DE MAS CALIDAD SL
CIF B91904813
Capital Social 156000.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de frutas y hortalizas
Fecha de Constitución 03/11/2010
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE PRODUCTOS HORTOFRUTICOLAS DE MAS CALIDAD SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PRODUCTOS HORTOFRUTICOLAS DE MAS CALIDAD SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Barber Catala Isabel | Consejero | 11/02/2016 | 28/06/2022 |
Barber Catala Isabel | Presidente | 11/02/2016 | 28/06/2022 |
Garcia Astilleros Fernandez Bermejo Maria Raquel | Consejero | 11/02/2016 | 28/06/2022 |
Garcia Astilleros Fernandez Bermejo Maria Raquel | Secretario | 11/02/2016 | 28/06/2022 |
Garcia Astilleros Fernandez Bermejo Maria Raquel | Liquidador Unico | 28/06/2022 | 28/06/2022 |
Tomas Bañuls Felix | Vicepresidente | 11/02/2016 | 28/06/2022 |
Tomas Bañuls Felix | Consejero | 11/02/2016 | 28/06/2022 |
Tomas Barber Felix Ramon | Consejero | 11/02/2016 | 28/06/2022 |
Tomas Barber Felix Ramon | Consejero Delegado | 28/06/2022 | |
Tomas Barber Francisco Javier | Consejero | 11/02/2016 | 28/06/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PRODUCTOS HORTOFRUTICOLAS DE MAS CALIDAD SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9418, L 6700, F 4, S 8, H V 146738, I/A 5 (28/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-127-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9418, L 6700, F 4, S 8, H V 146738, I/A 5 (28/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-127-46
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9418, L 6700, F 4, S 8, H V 146738, I/A 5 (28/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-127-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9418, L 6700, F 4, S 8, H V 146738, I/A 5 (28/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-127-46
Consejero Delegado
Consejero
Liquidador Unico
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9418, L 6700, F 4, S 8, H V 146738, I/A 5 (28/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-127-46
- PASEO ALCALDE JUAN SANCHO 13-14 - ENTRESUELO 5B (OLIVA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9418, L 6700, F 4, S 8, H V 146738, I/A 4 (23/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-62-46
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9418, L 6700, F 3, S 8, H V 146738, I/A 3 (11/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-33-46
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9418, L 6700, F 3, S 8, H V 146738, I/A 3 (11/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-33-46
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9418, L 6700, F 3, S 8, H V 146738, I/A 3 (11/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-33-46
- PASEO ALCALDE JUAN SANCHO 13-14 5B - ENTRESUELO (OLIVA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9418, L 6700, F 3, S 8, H V 146738, I/A 2 (13/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-16-46