PRODUCTOS DIALCO SL - EXTINGUIDA
Municipio Navarcles
Provincia Barcelona
Razón Social PRODUCTOS DIALCO SL
CIF B60064110
Actividad Fabricación de productos farmacéuticos de base
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE PRODUCTOS DIALCO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PRODUCTOS DIALCO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Baltierrez Alier Alba | Consejero | 27/02/2019 | 17/12/2020 |
Baltierrez Alier Alba | Secretario | 27/02/2019 | 17/12/2020 |
Uro Torras Maria Teresa | Apoderado Solidario | 27/02/2019 | 17/12/2020 |
Uro Torras Montserrat | Presidente | 27/02/2019 | 17/12/2020 |
Uro Torras Montserrat | Consejero | 27/02/2019 | 17/12/2020 |
Uro Torras Montserrat | Liquidador | 17/12/2020 | 17/12/2020 |
Uro Torras Montserrat | Apoderado Solidario | 18/11/2019 | 17/12/2020 |
Vall Vall Maria Angels | Consejero | 27/02/2019 | 17/12/2020 |
Baltierrez Alier Alba | Secretario | 27/02/2019 | 27/02/2019 |
Baltierrez Alier Alba | Consejero | 27/02/2019 | 27/02/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PRODUCTOS DIALCO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46767 , F 132, S 8, H B 34731, I/A 16 (17/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-247-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46767 , F 132, S 8, H B 34731, I/A 16 (17/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-247-08
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46767 , F 132, S 8, H B 34731, I/A 16 (17/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-247-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46767 , F 131, S 8, H B 34731, I/A 15 (18/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-226-08
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION DEL ARTICULO 19 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. PLAZO DE DURACION DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46767 , F 131, S 8, H B 34731, I/A 14 (27/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-46-08
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46767 , F 131, S 8, H B 34731, I/A 14 (27/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-46-08
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46767 , F 131, S 8, H B 34731, I/A 14 (27/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-46-08
Apoderado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22307 , F 206, S 8, H B 34731, I/A 13 (27/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-46-08
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22307 , F 206, S 8, H B 34731, I/A 13 (27/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-46-08
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-226-08