PRODUCTORA LLEIDATANA DE TELEVISIO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Carre Riu, 6
Código Postal 25007
Municipio Lleida
Provincia Lleida
Razón Social PRODUCTORA LLEIDATANA DE TELEVISIO SL
CIF B25474610
Capital Social 1582210.0 Euros
Actividad Actividades de producción de programas de televisión
Órgano Administración Administrador único
Propietario PRENSA LERIDANA SL
VINCULACIONES DE PRODUCTORA LLEIDATANA DE TELEVISIO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PRODUCTORA LLEIDATANA DE TELEVISIO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PRENSA LERIDANA SL | Socio Unico | 03/10/2011 | 05/02/2013 |
PRENSA LERIDANA SL | Socio único | 05/02/2013 | |
Serentill Utges Robert | Administrador Unico | 03/10/2011 | 05/02/2013 |
Benet Ferran Josep Maria | Administrador Solidario | 03/10/2011 | |
Serentill Utges Robert | Administrador Solidario | 03/10/2011 |
ACTOS BORME DE PRODUCTORA LLEIDATANA DE TELEVISIO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 718 , F 44, S 8, H L 13678, I/A 6 (05/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-29-25
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 718 , F 44, S 8, H L 13678, I/A 6 (05/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-29-25
Administrador Unico
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 718 , F 44, S 8, H L 13678, I/A 6 (05/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-29-25
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 718 , F 43, S 8, H L 13678, I/A 5 (03/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-196-25
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 718 , F 43, S 8, H L 13678, I/A 5 (03/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-196-25
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 718 , F 43, S 8, H L 13678, I/A 5 (03/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-196-25
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 718 , F 43, S 8, H L 13678, I/A 5 (03/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-196-25
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-150-25
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-176-25
Capital Anterior: | 1.106.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 476.210,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.582.210,00 | Euros |
Porcentaje: | 43,06 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 718 , F 43, S 8, H L 13678, I/A 4 (04/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-91-25