PRODUCTORA DE PROGRAMAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS SA - EXTINGUIDA
Provincia Asturias
Razón Social PRODUCTORA DE PROGRAMAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS SA
CIF A33102526
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Virgili Rodriguez Antonio
Propietario Comunidad Autonoma Del Principado De Asturias
VINCULACIONES DE PRODUCTORA DE PROGRAMAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PRODUCTORA DE PROGRAMAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Comunidad Autonoma Del Principado De Asturias | Socio Unico | 22/12/2014 | 05/02/2015 |
KRESTON IBERAUDIT CM SLP | Auditor Mancomunado | 02/06/2014 | 05/02/2015 |
KRESTON IBERAUDIT IBAC SLP | Auditor Mancomunado | 02/06/2014 | 05/02/2015 |
Virgili Rodriguez Antonio | Administrador Unico | 16/01/2012 | 05/02/2015 |
Guerenabarrena Hormaeche Juan Jose | Administrador Unico | 22/07/2011 | 16/01/2012 |
Perez Ornia Jose Ramon | Administrador Unico | 22/07/2011 | |
Diaz Palacios Maria Elena | Apoderado Mancomunado | 21/05/2009 | |
Fernandez Leon Jorge | Apoderado Mancomunado | 21/05/2009 | |
Goñi Merino Fernando | Apoderado Mancomunado | 21/05/2009 |
ACTOS BORME DE PRODUCTORA DE PROGRAMAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3488 , F 138, S 8, H AS 5040, I/A 32 (05/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-31-33
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3488 , F 138, S 8, H AS 5040, I/A 32 (05/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-31-33
- Otras modificaciones estatutarias: 6. Acciones/Participaciones.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3488 , F 138, S 8, H AS 5040, I/A 31 (22/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-249-33
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3488 , F 138, S 8, H AS 5040, I/A 31 (22/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-249-33
Auditor Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3488 , F 138, S 8, H AS 5040, I/A 30 (02/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-108-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3488 , F 138, S 8, H AS 5040, I/A 29 (16/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-18-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3488 , F 138, S 8, H AS 5040, I/A 29 (16/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-18-33
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-194-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3488 , F 137, S 8, H AS 5040, I/A 28 (22/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-147-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3488 , F 137, S 8, H AS 5040, I/A 28 (22/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-147-33