PRODUCCIONES SHIBUMI SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Sanchez Pacheco, 40
Código Postal 28002
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social PRODUCCIONES SHIBUMI SL
CIF B85821288
Capital Social 3020.0 Euros
Actividad Creación artística y literaria
Fecha de Constitución 10/11/2009
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE PRODUCCIONES SHIBUMI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PRODUCCIONES SHIBUMI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De Vicente Hernando Angel-jose | Administrador Solidario | 20/02/2012 | 03/05/2023 |
De Vicente Hernando Angel-jose | Liquidador | 03/05/2023 | 03/05/2023 |
Henche Zabala Cesar | Administrador Solidario | 20/02/2012 | 03/05/2023 |
Cavero Nuñez Agustin | Administrador Mancomunado | 27/05/2011 | 20/02/2012 |
De Vicente Hernando Angel-jose | Administrador Mancomunado | 27/05/2011 | 20/02/2012 |
Henche Zabala Cesar | Administrador Mancomunado | 27/05/2011 | 20/02/2012 |
Maestre Blanco Nelo Alberto | Administrador Mancomunado | 27/05/2011 | 20/02/2012 |
De Vicente Hernando Angel-jose | Administrador Solidario | 12/03/2010 | 27/05/2011 |
Dominguez Estevez Jose Javier | Administrador Solidario | 12/03/2010 | 27/05/2011 |
De Vicente Hernando Angel-jose | Administrador Unico | 27/11/2009 | 12/03/2010 |
ACTOS BORME DE PRODUCCIONES SHIBUMI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27198 , F 94, S 8, H M 490024, I/A 5 (03/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-87-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27198 , F 94, S 8, H M 490024, I/A 5 (03/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-87-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27198 , F 94, S 8, H M 490024, I/A 5 (03/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-87-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27198 , F 94, S 8, H M 490024, I/A 5 (03/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-87-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27198 , F 93, S 8, H M 490024, I/A 4 (20/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-45-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27198 , F 93, S 8, H M 490024, I/A 4 (20/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-45-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27198 , F 93, S 8, H M 490024, I/A 4 (20/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-45-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administradores mancomunados
- Otras modificaciones estatutarias: 24. Administración y Representacion.-. 25. Administracióny Representacion.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27198 , F 92, S 8, H M 490024, I/A 3 (27/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-108-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27198 , F 92, S 8, H M 490024, I/A 3 (27/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-108-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27198 , F 92, S 8, H M 490024, I/A 3 (27/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-108-28