PRODUCCIONES CON TACONES AIE - EXTINGUIDA
Dirección social Calle del Pino, 19
Código Postal 28935
Municipio Móstoles
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social PRODUCCIONES CON TACONES AIE
CIF V88076427
Capital Social 0.0 Euros
Fecha de Constitución 28/03/2018
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE PRODUCCIONES CON TACONES AIE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PRODUCCIONES CON TACONES AIE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Martin Ramos Jesus Maria | Liquidador Solidario | 20/12/2022 | 20/12/2022 |
Martin Ramos Jesus Maria | Administrador Solidario | 24/04/2018 | 20/12/2022 |
Velasco Torralba Esther | Liquidador Solidario | 20/12/2022 | 20/12/2022 |
Velasco Torralba Esther | Administrador Solidario | 24/04/2018 | 20/12/2022 |
Gonzaga Manso Martinez-piñero Luis | Socio Miembr | 08/03/2021 | 06/04/2021 |
Gonzalez Balibrea Inmaculada Concepcion | Socio Miembr | 16/04/2020 | 16/07/2020 |
Cebrian Cordoba Francisco | Socio Miembr | 15/03/2019 | 06/06/2019 |
ACTOS BORME DE PRODUCCIONES CON TACONES AIE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37609 , F 6, S 8, H M 670245, I/A 9 (20/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-245-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37609 , F 6, S 8, H M 670245, I/A 9 (20/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-245-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37609 , F 6, S 8, H M 670245, I/A 9 (20/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-245-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37609 , F 6, S 8, H M 670245, I/A 9 (20/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-245-28
- Otras modificaciones estatutarias: Modificado el artículo 5º de los estatutos sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37609 , F 6, S 8, H M 670245, I/A 8 (06/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-68-28
Socio Miembr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37609 , F 6, S 8, H M 670245, I/A 8 (06/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-68-28
- Se aprueba por la Asamblea General la incorporación como nuevo socio de la Agrupación de D. Luis Gonzaga Manso Martínez-Piñero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37609 , F 5, S 8, H M 670245, I/A 7 (08/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-50-28
Capital Anterior: | 71,34 | Euros |
Disminución de capital | 71,34 | Euros |
Capital Actual: | 0,00 | Euros |
Porcentaje: | 100,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37609 , F 5, S 8, H M 670245, I/A 7 (08/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-50-28
Socio Miembr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37609 , F 5, S 8, H M 670245, I/A 7 (08/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-50-28
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICADO EL ARTICULO 5 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37609 , F 5, S 8, H M 670245, I/A 6 (16/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-141-28