PRODUCCIONES AUDIOVISUALES SAN FERNANDO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Mecanicos, 53
Código Postal 11100
Municipio San Fernando
Provincia Cádiz
Razón Social PRODUCCIONES AUDIOVISUALES SAN FERNANDO SL
CIF B72200603
Capital Social 3010.0 Euros
Actividad Actividades de radiodifusión
Fecha de Constitución 11/10/2011
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE PRODUCCIONES AUDIOVISUALES SAN FERNANDO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PRODUCCIONES AUDIOVISUALES SAN FERNANDO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Luis Villanego Fernandez | Administrador Unico | 11/04/2024 | |
Luis Villanego Fernandez | Liquidador | 11/04/2024 | 11/04/2024 |
Villanego Fernandez Luis | Administrador Unico | 30/01/2018 | 11/04/2024 |
De Celis Estrada Luisa Maria | Administrador Unico | 01/12/2011 | 30/01/2018 |
ACTOS BORME DE PRODUCCIONES AUDIOVISUALES SAN FERNANDO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2031 , F 148, S 8, H CA 42669, I/A 3 (11/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-77-11
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2031 , F 148, S 8, H CA 42669, I/A 3 (11/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-77-11
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2031 , F 148, S 8, H CA 42669, I/A 3 (11/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-77-11
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2031 , F 148, S 8, H CA 42669, I/A 3 (11/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-77-11
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2031 , F 148, S 8, H CA 42669, I/A ALTA (28/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-180-11
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2031 , F 148, S 8, H CA 42669, I/A BAJA (24/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-179-11
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2031 , F 148, S 8, H CA 42669, I/A 2 (30/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-26-11
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2031 , F 148, S 8, H CA 42669, I/A 2 (30/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-26-11
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2031 , F 143, S 8, H CA 42669, I/A 1 (01/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-236-11
Dirección:C/ MECANICOS NUMERO 53 (SAN FERNANDO)
Comienzo de operaciones:11/10/11
Capital:3.010,00 Euros
Objeto social:Emisiones de radio y televisión, captación, creación y emisión de publicidad. Cursos de formación para televisión. Creación de espacios para televisiones y agencias de publicidad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2031 , F 143, S 8, H CA 42669, I/A 1 (01/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-236-11