PRODUCCIONES AUDIOVISUALES PIXEL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Miguel Hernandez, 81
Código Postal 08908
Municipio L'Hospitalet de Llobregat
Provincia Barcelona
Razón Social PRODUCCIONES AUDIOVISUALES PIXEL SL
CIF B81114373
Actividad Actividades de producción cinematográfica y de vídeo
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE PRODUCCIONES AUDIOVISUALES PIXEL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PRODUCCIONES AUDIOVISUALES PIXEL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fernandez Brites Laura | Apoderado Solidario | 04/08/2016 | 14/01/2021 |
Fernandez Rodriguez Carlos | Administrador Unico | 07/12/2016 | 14/01/2021 |
Martin Miñana Jose Luis | Liquidador | 14/01/2021 | 14/01/2021 |
Fernandez Rodriguez Carlos | Secretario | 07/12/2016 | |
Fernandez Rodriguez Carlos | Consejero | 07/12/2016 | |
Fernandez Rodriguez Carlos | Consejero Delegado | 07/12/2016 | |
Fernandez Rodriguez Julio | Presidente | 07/12/2016 | |
Fernandez Rodriguez Julio | Consejero | 07/12/2016 | |
CASTELAO PRODUCTIONS SA | Consejero | 15/01/2015 | 10/03/2016 |
CASTELAO PRODUCTIONS SA | Consejero | 10/03/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PRODUCCIONES AUDIOVISUALES PIXEL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37564 , F 112, S 8, H B 304019, I/A 10 (14/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-14-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37564 , F 112, S 8, H B 304019, I/A 10 (14/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-14-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37564 , F 112, S 8, H B 304019, I/A 10 (14/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-14-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37564 , F 111, S 8, H B 304019, I/A 9 (07/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-238-08
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37564 , F 111, S 8, H B 304019, I/A 9 (07/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-238-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37564 , F 109, S 8, H B 304019, I/A 8 (04/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-154-08
Consejero
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37564 , F 109, S 8, H B 304019, I/A 7 (10/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-55-08
Consejero
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37564 , F 109, S 8, H B 304019, I/A 6 (15/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-14-08
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37564 , F 109, S 8, H B 304019, I/A 6 (15/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-14-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-183-08