PRODUCCIONES 948 SL
Municipio Berrioplano/Berriobeiti
Provincia Navarra
Razón Social PRODUCCIONES 948 SL
CIF B31951916
Actividad Comercio al por menor por correspondencia o Internet
Fecha de Constitución 31/01/2008
Teléfono 94 885 33 05
Órgano Administración Administradores solidarios
ORGANIGRAMA DE PRODUCCIONES 948 SL
VINCULACIONES DE PRODUCCIONES 948 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PRODUCCIONES 948 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Delgado Hernandez Andrea Silvia | Apoderado | 04/09/2013 | |
Delgado Jimenez Francisco Javier | Administrador Solidario | 04/09/2013 | |
Lezaun Perez Alberto | Administrador Solidario | 08/01/2013 |
ACTOS BORME DE PRODUCCIONES 948 SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1376 , F 90, S 8, H NA 27363, I/A 4 (04/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-174-31
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1376 , F 90, S 8, H NA 27363, I/A 3 (04/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-174-31
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1376 , F 90, S 8, H NA 27363, I/A 3 (04/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-174-31
- RATIFICAR las actuaciones llevadas a cabo por Don David Poley Vicente, hasta su cese
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1376 , F 90, S 8, H NA 27363, I/A 2 (08/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-12-31
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1376 , F 90, S 8, H NA 27363, I/A 2 (08/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-12-31
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1376 , F 90, S 8, H NA 27363, I/A 2 (08/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-12-31
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1376 , F 90, S 8, H NA 27363, I/A 2 (08/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-12-31