PRODRIVE SL - EXTINGUIDA
Dirección social CTRA NACIONAL 430, Km 216
Código Postal 13410
Municipio Agudo
Provincia Ciudad Real
Razón Social PRODRIVE SL
CIF B98160633
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Construcción de edificios residenciales
Fecha de Constitución 22/06/2009
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único BELGISAN SOLAR SL
VINCULACIONES DE PRODRIVE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PRODRIVE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BELGISAN SOLAR SL | Administrador Unico | 20/01/2014 | 20/03/2014 |
Villegas Rodriguez Maria De La Sierra | Apoderado | 16/04/2012 | 20/03/2014 |
Villegas Rodriguez Maria De La Sierra | Apoderado Solidario | 29/05/2013 | 20/03/2014 |
Espinosa Laguna Marta | Administrador Unico | 18/02/2010 | 20/01/2014 |
Ruiz Diaz Antonio Jesus | Administrador Unico | 23/10/2009 | 18/02/2010 |
Cerda Sanjuan Ramon | Administrador Unico | 07/07/2009 | 23/10/2009 |
ACTOS BORME DE PRODRIVE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 508 , F 67, S 8, H CR 20061, I/A 7 (20/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-60-13
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 508 , F 67, S 8, H CR 20061, I/A 7 (20/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-60-13
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 508 , F 67, S 8, H CR 20061, I/A 6 (20/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-18-13
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 508 , F 67, S 8, H CR 20061, I/A 6 (20/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-18-13
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 508 , F 66, S 8, H CR 20061, I/A 5 (29/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-109-13
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 508 , F 65, S 8, H CR 20061, I/A 4 (16/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-82-13
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2011)
CVE: BORME-B-2011-235-13
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-215-13
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 508 , F 64, S 8, H CR 20061, I/A 3 (18/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-45-13
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 508 , F 64, S 8, H CR 20061, I/A 3 (18/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-45-13