PRODETEC INSTALACIONES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Isaac Newton, 29
Código Postal 41300
Municipio La Rinconada
Provincia Sevilla
Razón Social PRODETEC INSTALACIONES SL
CIF B41674326
Actividad Fontanería, instalaciones de sistemas de calefacción y aire acondicionado
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE PRODETEC INSTALACIONES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PRODETEC INSTALACIONES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lopez Gonzalez Sergio | Liquidador Mancomunado | 30/07/2012 | 01/08/2012 |
Ojeda Fernandez Agustin | Liquidador Mancomunado | 30/07/2012 | 01/08/2012 |
Parra Ledesma Francisco Javier | Liquidador Mancomunado | 30/07/2012 | 01/08/2012 |
Sanchez Parrado Eduardo | Liquidador Mancomunado | 30/07/2012 | 01/08/2012 |
Lopez Gonzalez Sergio | Presidente | 24/03/2011 | 30/07/2012 |
Lopez Gonzalez Sergio | Consejero Delegado | 24/03/2011 | 30/07/2012 |
Lopez Gonzalez Sergio | Consejero | 24/03/2011 | 30/07/2012 |
Ojeda Fernandez Agustin | Consejero | 24/03/2011 | 30/07/2012 |
Parra Ledesma Francisco Javier | Consejero | 24/03/2011 | 30/07/2012 |
Sanchez Parrado Eduardo | Secretario | 24/03/2011 | 30/07/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PRODETEC INSTALACIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3601 , F 179, S 8, H SE 50867, I/A 6 (01/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-159-41
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3601 , F 179, S 8, H SE 50867, I/A 6 (01/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-159-41
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3601 , F 179, S 8, H SE 50867, I/A 5 (30/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-154-41
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3601 , F 179, S 8, H SE 50867, I/A 5 (30/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-154-41
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3601 , F 179, S 8, H SE 50867, I/A 5 (30/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-154-41
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-167-41
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3601 , F 178, S 8, H SE 50867, I/A 4 (24/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-67-41
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3601 , F 178, S 8, H SE 50867, I/A 4 (24/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-67-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3601 , F 178, S 8, H SE 50867, I/A 4 (24/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-67-41
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-189-41