PROCONSA SALLENT 2011 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Sant Victor, 13
Código Postal 08650
Municipio Sallent
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social PROCONSA SALLENT 2011 SL
CIF B65629925
Capital Social 18000.0 Euros
Actividad Construcción de edificios residenciales
Fecha de Constitución 31/08/2011
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE PROCONSA SALLENT 2011 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROCONSA SALLENT 2011 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Luna Martinez Oscar | Administrador Mancomunado | 21/09/2011 | 18/12/2015 |
Luna Martinez Oscar | Liquidador Mancomunado | 18/12/2015 | 18/12/2015 |
Oromi Grauges Jaume | Administrador Mancomunado | 21/09/2011 | 18/12/2015 |
Oromi Grauges Jaume | Liquidador Mancomunado | 18/12/2015 | 18/12/2015 |
Reig Marigot Marti | Administrador Mancomunado | 21/09/2011 | 18/12/2015 |
Reig Marigot Marti | Liquidador Mancomunado | 18/12/2015 | 18/12/2015 |
Viladrich Auge Luis | Administrador Mancomunado | 21/09/2011 | 14/06/2013 |
ACTOS BORME DE PROCONSA SALLENT 2011 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42775 , F 36, S 8, H B 412353, I/A 4 (18/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-246-08
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42775 , F 36, S 8, H B 412353, I/A 4 (18/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-246-08
Administrador Mancomunado
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42775 , F 36, S 8, H B 412353, I/A 4 (18/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-246-08
Capital Anterior: | 64.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 46.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 18.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 71,88 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42775 , F 35, S 8, H B 412353, I/A 3 (14/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-118-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42775 , F 35, S 8, H B 412353, I/A 3 (14/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-118-08
Capital Anterior: | 4.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 60.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 64.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 1.500,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42775 , F 35, S 8, H B 412353, I/A 2 (03/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-217-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42775 , F 33, S 8, H B 412353, I/A 1 (21/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-187-08
Dirección:CL SANT VICTOR Num.13 P.BA (SALLENT)
Comienzo de operaciones:31/08/11
Capital:4.000,00 Euros
Objeto social:LA CONSTRUCCIO,REPARACION DE EDIFICIOS Y DERRIBOS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42775 , F 33, S 8, H B 412353, I/A 1 (21/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-187-08