PROCONARCE SL - EXTINGUIDA
Provincia Burgos
Razón Social PROCONARCE SL
CIF B09330051
VINCULACIONES DE PROCONARCE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROCONARCE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INSTALACIONES PECHARROMAN SL | Administrador Concursal | 27/05/2022 | |
Martin Bernardo Luis | Administrador Concursal | 30/06/2010 | 27/05/2022 |
Muñoz Plaza Jose | Administrador Concursal | 30/06/2010 | 27/05/2022 |
INSTALACIONES PECHARROMAN SL | Administrador Concursal | 30/06/2010 | 25/04/2011 |
Arceredillo Ichazo Fidel | Administrador Unico | 30/06/2010 |
ACTOS BORME DE PROCONARCE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 553, L 344, F 34, S 8, H BU 5925, I/A 12 (27/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-104-09
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:PROCONARCE SL
Nif:B09330051
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:INSTALACIONES PECHARROMAN SL
Juzgado:JUZGADO MERCANTIL DE BURGOS
Número:1
Juez / Ponente:JOSE MARIA TAPIA LOPEZ
Fecha de Resolución:28/04/2008
Número Procedimiento Concursal:66/2008
Datos Registrales:
Tomo:
553
Libro:
344
Folio:
34
Hoja:
8-5925
Inscripción:
12
Fecha Inscripción27/05/2022
Registro:Registro Mercantil de Burgos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 553, L 344, F 34, S 8, H BU 5925, I/A 12 (27/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-104-09
Fase del concurso
Juzgado:JUZGADO MERCANTIL DE BURGOS
Número:1
Juez / Ponente:JOSE MARIA TAPIA LOPEZ
Fecha de Resolución:11/04/2008
Número Procedimiento Concursal:66/2008
Datos Registrales:
Tomo:
553
Libro:
344
Folio:
34
Hoja:
8-5925
Inscripción:
12
Fecha Inscripción27/05/2022
Registro:Registro Mercantil de Burgos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 553, L 344, F 34, S 8, H BU 5925, I/A 12 (27/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-104-09
Fase del concurso
Juzgado:JUZGADO MERCANTIL DE BURGOS
Número:1
Juez / Ponente:JOSE MARIA TAPIA LOPEZ
Fecha de Resolución:11/04/2008
Número Procedimiento Concursal:66/2008
Datos Registrales:
Tomo:
553
Libro:
344
Folio:
34
Hoja:
8-5925
Inscripción:
12
Fecha Inscripción27/05/2022
Registro:Registro Mercantil de Burgos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 553, L 344, F 34, S 8, H BU 5925, I/A 12 (27/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-104-09
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:PROCONARCE SL
Nif:B09330051
Cese de las limitaciones de las facultades de administración
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE BURGOS
Juez / Ponente:MANUEL MARTIN GARCIA
Fecha de Resolución:08/03/2022
Número Procedimiento Concursal:66/2008
Datos Registrales:
Tomo:
553
Libro:
344
Folio:
34
Hoja:
8-5925
Inscripción:
12
Fecha Inscripción27/05/2022
Registro:Registro Mercantil de Burgos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 553, L 344, F 34, S 8, H BU 5925, I/A 12 (27/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-104-09
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:PROCONARCE SL
Nif:B09330051
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE BURGOS
Juez / Ponente:MANUEL MARTIN GARCIA
Fecha de Resolución:08/03/2022
Número Procedimiento Concursal:66/2008
Datos Registrales:
Tomo:
553
Libro:
344
Folio:
34
Hoja:
8-5925
Inscripción:
12
Fecha Inscripción27/05/2022
Registro:Registro Mercantil de Burgos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 553, L 344, F 34, S 8, H BU 5925, I/A 12 (27/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-104-09
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 553, L 344, F 34, S 8, H BU 5925, I/A N/11 (23/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-100-09
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 553, L 344, F 33, S 8, H BU 5925, I/A 11 (30/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-130-09
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:PROCONARCE SL
Nif:B09330051
Auto de apertura de la fase de liquidación
Juzgado:JUZGADO MERCANTIL DE BURGOS
Número:1
Juez / Ponente:JOSE MARIA TAPIA LOPEZ
Fecha de Resolución:28/01/2009
Número Procedimiento Concursal:66/2008
Datos Registrales:
Tomo:
553
Libro:
344
Folio:
33
Hoja:
8-5925
Inscripción:
11
Fecha Inscripción30/06/2010
Registro:Registro Mercantil de Burgos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 553, L 344, F 33, S 8, H BU 5925, I/A 11 (30/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-130-09
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 553, L 344, F 33, S 8, H BU 5925, I/A 11 (30/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-130-09