PROCOM RESIDENCIAL JAVEA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Francisco Gervas, 14
Código Postal 28020
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social PROCOM RESIDENCIAL JAVEA SA
CIF A83727214
Capital Social 3741157.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 04/08/2003
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE PROCOM RESIDENCIAL JAVEA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROCOM RESIDENCIAL JAVEA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alvarez Novoa Romero Rafael | Representante | 27/06/2012 | 17/04/2017 |
DIRECTORES DE TRANSICION FINANCE SL | Liquidador | 27/06/2012 | 17/04/2017 |
Garcia Sanchez Beato Jose Maria | Apoderado Mancomunado | 04/07/2012 | 17/04/2017 |
Gonzalez Vazquez Raul | Apoderado Mancomunado | 31/12/2014 | 17/04/2017 |
Mariategui Valdes Gonzalo | Apoderado Mancomunado | 04/07/2012 | 17/04/2017 |
Escudero Espinosa De Los Monteros Jorge | Apoderado Mancomunado | 04/07/2012 | 31/12/2014 |
DUPROCOM DESARROLLOS RESIDENCIALES SL | Administrador Unico | 13/01/2009 | 27/06/2012 |
Mariategui Valdes Gonzalo | Representante | 08/06/2009 | 27/06/2012 |
Arenas Naon Jose Luis | Apoderado Mancomunado | 30/01/2009 | 07/04/2010 |
Garcia Sanchez Beato Jose Maria | Apoderado Mancomunado Solidario | 30/01/2009 | 07/04/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PROCOM RESIDENCIAL JAVEA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22622 , F 93, S 8, H M 334538, I/A 20 (17/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-78-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22622 , F 93, S 8, H M 334538, I/A 19 (31/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-5-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22622 , F 93, S 8, H M 334538, I/A 19 (31/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-5-28
- C/ FRANCISCO GERVAS 14 - 1ºB (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22622 , F 92, S 8, H M 334538, I/A 18 (29/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-4-28
Capital Anterior: | 2.812.900,00 | Euros |
Aumento de capital: | 928.257,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.741.157,00 | Euros |
Porcentaje: | 33,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22622 , F 92, S 8, H M 334538, I/A 17 (26/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-214-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22622 , F 91, S 8, H M 334538, I/A 16 (04/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-134-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22622 , F 91, S 8, H M 334538, I/A 15 (27/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-130-28
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22622 , F 91, S 8, H M 334538, I/A 15 (27/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-130-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22622 , F 91, S 8, H M 334538, I/A 15 (27/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-130-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-219-28