PROCLINIC ZARAGOZA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle San Valero, 9
Código Postal 50001
Municipio Zaragoza
Provincia Zaragoza
Razón Social PROCLINIC ZARAGOZA SL
CIF B99364960
Capital Social 6900.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor no especializado
Fecha de Constitución 01/01/2013
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE PROCLINIC ZARAGOZA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROCLINIC ZARAGOZA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EL PUENTE 16 SL | Liquidador | 08/11/2019 | 08/11/2019 |
EL PUENTE 16 SL | Administrador Unico | 12/06/2017 | 08/11/2019 |
Garcia La Torre Macarena-carlota | Apoderado | 09/04/2018 | 08/11/2019 |
Salz Lacalle Maria Del Carmen | Apoderado | 09/04/2018 | 08/11/2019 |
De La Hoz Larriba Maria Concepcion | Administrador Solidario | 03/04/2013 | 12/06/2017 |
EL PUENTE 16 SL | Administrador Solidario | 03/04/2013 | 12/06/2017 |
Gaspar Torrubia Miguel Angel | Administrador Solidario | 03/04/2013 | 17/10/2014 |
ACTOS BORME DE PROCLINIC ZARAGOZA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3966 , F 201, S 8, H Z 54755, I/A 7 (08/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-219-50
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3966 , F 201, S 8, H Z 54755, I/A 7 (08/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-219-50
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3966 , F 201, S 8, H Z 54755, I/A 7 (08/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-219-50
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3966 , F 201, S 8, H Z 54755, I/A 7 (08/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-219-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3966 , F 201, S 8, H Z 54755, I/A 7 (08/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-219-50
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3966 , F 201, S 8, H Z 54755, I/A 6 (09/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-74-50
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3966 , F 200, S 8, H Z 54755, I/A 5 (09/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-74-50
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3966 , F 200, S 8, H Z 54755, I/A 4 (12/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-114-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3966 , F 200, S 8, H Z 54755, I/A 4 (12/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-114-50
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3966 , F 200, S 8, H Z 54755, I/A 4 (12/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-114-50