PROCIAR ESPAÑA SL
Razón Social PROCIAR ESPAÑA SL
CIF B38404810
Capital Social 2786688.0 Euros
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Eduardo Jorge Garcia Del Rey Martin
Auditor PERAZA Y COMPAÑIA AUDITORES SLP
ORGANIGRAMA DE PROCIAR ESPAÑA SL
VINCULACIONES DE PROCIAR ESPAÑA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROCIAR ESPAÑA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Eduardo Jorge Garcia Del Rey Martin | Administrador Unico | 21/11/2023 | |
PERAZA Y COMPAÑIA AUDITORES SLP | Auditor | 07/02/2023 | |
Garcia Del Rey Martin Eduardo Jorge | Apoderado | 19/05/2011 |
ACTOS BORME DE PROCIAR ESPAÑA SL
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3134 , F 121, S 8, H TF 12107, I/A 22 (21/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-231-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3134 , F 121, S 8, H TF 12107, I/A 22 (21/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-231-38
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3134 , F 121, S 8, H TF 12107, I/A 22 (21/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-231-38
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3134 , F 121, S 8, H TF 12107, I/A 21 (07/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-33-38
Capital Anterior: | 3.209.423,00 | Euros |
Disminución de capital | 422.735,00 | Euros |
Capital Actual: | 2.786.688,00 | Euros |
Porcentaje: | 13,17 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3134 , F 121, S 8, H TF 12107, I/A 20 (20/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-9-38
Capital Anterior: | 3.481.408,00 | Euros |
Disminución de capital | 271.985,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.209.423,00 | Euros |
Porcentaje: | 7,81 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3134 , F 120, S 8, H TF 12107, I/A 19 (15/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-9-38
- Otras modificaciones estatutarias: 30. Organización y de la administración de la sociedad.-Artículo 30.- El cese de los administradores de su cargo requerirá el voto favorable de, al menos, dos tercios de los votos correspondientes a las participaciones en que se divida el capital social. El cargo de administrador será retribuido;
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3134 , F 119, S 8, H TF 12107, I/A 16 (19/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-61-38
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3134 , F 119, S 8, H TF 12107, I/A 15 (25/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-213-38
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3134 , F 119, S 8, H TF 12107, I/A 15 (25/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-213-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3134 , F 119, S 8, H TF 12107, I/A 15 (25/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-213-38