PROCESOS INTELIGENTES PARA LA CONSTRUCCION SL - EXTINGUIDA
Dirección social Ctra de Fuencarral, 44
Código Postal 28108
Municipio Alcobendas
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social PROCESOS INTELIGENTES PARA LA CONSTRUCCION SL
CIF B79121414
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Losantos Ucha Irene Isabel
Propietario ESPACIOS Y PROCESOS INNOVADORES SL
VINCULACIONES DE PROCESOS INTELIGENTES PARA LA CONSTRUCCION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROCESOS INTELIGENTES PARA LA CONSTRUCCION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESPACIOS Y PROCESOS INNOVADORES SL | Socio Unico | 13/06/2013 | 23/10/2013 |
Losantos Ucha Irene Isabel | Administrador Unico | 27/12/2012 | 23/10/2013 |
Diaz Vega Carlos Jesus | Secretario | 12/06/2010 | 27/12/2012 |
Diaz Vega Carlos Jesus | Apoderado | 27/12/2012 | |
Diaz Vega Carlos Jesus | Consejero | 27/12/2012 | |
Losantos Ucha Irene | Consejero Delegado | 27/12/2012 | |
Losantos Ucha Irene | Consejero | 27/12/2012 | |
Losantos Ucha Irene Isabel | Presidente | 27/12/2012 | |
Ucha Madorran Irene | Consejero | 27/12/2012 | |
Trias Lagostena Raquel | Secretario | 12/06/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PROCESOS INTELIGENTES PARA LA CONSTRUCCION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24413 , F 181, S 8, H M 95787, I/A 26 (23/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-208-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24413 , F 181, S 8, H M 95787, I/A 26 (23/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-208-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24413 , F 181, S 8, H M 95787, I/A 25 (13/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-116-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24413 , F 181, S 8, H M 95787, I/A 24 (27/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-3-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24413 , F 181, S 8, H M 95787, I/A 24 (27/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-3-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24413 , F 181, S 8, H M 95787, I/A 24 (27/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-3-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24413 , F 181, S 8, H M 95787, I/A 23 (27/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-3-28
- CTRA DE FUENCARRAL 44 - CAMPUS TRIBECA, EDIFICIO 3 (ALCOBENDAS)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24413 , F 180, S 8, H M 95787, I/A 22 (12/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-119-28
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24413 , F 180, S 8, H M 95787, I/A 22 (12/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-119-28
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24413 , F 180, S 8, H M 95787, I/A 22 (12/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-119-28