PROCEME SA - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo del Revellin, 21
Código Postal 51001
Municipio Ceuta
Provincia Ceuta
Mapa Ver Mapa
Razón Social PROCEME SA
CIF A11906476
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE PROCEME SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROCEME SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arcas Calvo Inmaculada | Administrador Solidario | 10/03/2017 | 20/11/2017 |
Guillermo Martinez Miguel | Liquidador | 20/11/2017 | 20/11/2017 |
Martinez Miguel Guillermo | Administrador Solidario | 10/03/2017 | 20/11/2017 |
Martinez Miguel Guillermo | Administrador Solidario | 28/10/2010 | 10/03/2017 |
Rios Pozo Jose | Administrador Solidario | 28/10/2010 | 10/03/2017 |
ACTOS BORME DE PROCEME SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 91 , F 151, S 8, H CE 422, I/A 8 (20/11/2017)
CVE: BORME-A-2018-1-51
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 91 , F 151, S 8, H CE 422, I/A 8 (20/11/2017)
CVE: BORME-A-2018-1-51
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 91 , F 151, S 8, H CE 422, I/A 8 (20/11/2017)
CVE: BORME-A-2018-1-51
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 91 , F 151, S 8, H CE 422, I/A 8 (20/11/2017)
CVE: BORME-A-2018-1-51
- PASEO DE REVELLIN 21 Esc.1 1º (CEUTA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 91 , F 151, S 8, H CE 422, I/A 7 (11/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-93-51
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 3. Domicilio social y web corporativa.-.- el domicilio social se fija en Ceuta, Paseo del Revellín, numero 21, 1, 1º. El órgano de administración queda facultado para establecer las sucursales, agencias, delegaciones que estime convenientes en cualquier lugar del
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 91 , F 151, S 8, H CE 422, I/A 7 (11/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-93-51
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 91 , F 151, S 8, H CE 422, I/A 6 (10/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-55-51
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 91 , F 151, S 8, H CE 422, I/A 6 (10/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-55-51
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-173-51
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-239-51