PROCAISA SA - EXTINGUIDA
Provincia Asturias
Razón Social PROCAISA SA
CIF A33017138
Capital Social 241300.0 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario INMOBILIARIA ESTELA SA
VINCULACIONES DE PROCAISA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROCAISA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Caicoya Cores Alfonso | Administrador Solidario | 15/11/2012 | 04/01/2013 |
INMOBILIARIA ESTELA SA | Socio Unico | 13/04/2010 | 04/01/2013 |
ACTOS BORME DE PROCAISA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1493 , F 79, S 8, H AS 7364, I/A 29 (04/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-9-33
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1493 , F 79, S 8, H AS 7364, I/A 29 (04/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-9-33
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1493 , F 79, S 8, H AS 7364, I/A 28 (15/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-228-33
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1493 , F 79, S 8, H AS 7364, I/A 28 (15/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-228-33
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2011)
CVE: BORME-B-2011-98-33
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2010)
CVE: BORME-B-2010-108-33
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1493 , F 79, S 8, H AS 7364, I/A 27 (13/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-77-33
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 5. Capital.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1493 , F 78, S 8, H AS 7364, I/A 26 (21/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-146-33
Capital Anterior: | 0,00 | Euros |
Aumento de capital: | 241.300,00 | Euros |
Capital Actual: | 241.300,00 | Euros |
Porcentaje: | ∞ | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1493 , F 78, S 8, H AS 7364, I/A 26 (21/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-146-33
Capital Anterior: | 60.325,00 | Euros |
Disminución de capital | 60.325,00 | Euros |
Capital Actual: | 0,00 | Euros |
Porcentaje: | 100,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1493 , F 78, S 8, H AS 7364, I/A 26 (21/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-146-33