PROBAL & PARTNERS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle General Riera, 38
Código Postal 07003
Municipio Palma
Provincia Illes Balears
Mapa Ver Mapa
Razón Social PROBAL & PARTNERS SL
CIF B57294431
Capital Social 394312.0 Euros
Actividad Actividades de las agencias de colocación
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE PROBAL & PARTNERS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROBAL & PARTNERS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bonini Giorgio Alberto | Administrador Unico | 15/12/2010 | 01/06/2011 |
De Juan Y Carrasco Maria Pilar | Auditor Suplente | 26/01/2011 | 01/06/2011 |
PONT MESTRES & AUDITORES ASOCIADOS SA | Auditor | 26/01/2011 | 01/06/2011 |
Prous De Las Heras Oscar | Apoderado | 01/06/2011 | |
Rossello Morales Juana | Auditor | 26/01/2011 | 01/06/2011 |
Prous De Las Heras Oscar | Administrador Unico | 26/04/2010 | 15/12/2010 |
Prous De Las Heras Oscar | Administrador Unico | 28/04/2009 | 26/04/2010 |
Baltao Navarro Maria Francisca | Administrador Unico | 28/04/2009 |
ACTOS BORME DE PROBAL & PARTNERS SL
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-141-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2421 , F 16, S 8, H PM 49044, I/A 16 (01/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-112-07
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2421 , F 16, S 8, H PM 49044, I/A 16 (01/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-112-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2421 , F 16, S 8, H PM 49044, I/A 16 (01/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-112-07
Administrador Unico
Auditor Suplente
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2421 , F 16, S 8, H PM 49044, I/A 16 (01/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-112-07
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2011)
CVE: BORME-B-2011-60-07
Auditor Suplente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2421 , F 16, S 8, H PM 49044, I/A 15 (26/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-25-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2421 , F 16, S 8, H PM 49044, I/A 15 (26/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-25-07
- C/ GENERAL RIERA 38 BAJOS (PALMA DE MALLORCA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2421 , F 16, S 8, H PM 49044, I/A 14 (15/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-245-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2421 , F 16, S 8, H PM 49044, I/A 14 (15/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-245-07