PROAQUA IBERIAN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Nitra, 5
Código Postal 19004
Municipio Guadalajara
Provincia Guadalajara
Razón Social PROAQUA IBERIAN SL
CIF B64933369
Actividad Recogida y tratamiento de aguas residuales
Fecha de Constitución 24/07/2008
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Martin Heinrich Wilhelm Kluthe
VINCULACIONES DE PROAQUA IBERIAN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROAQUA IBERIAN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Calzada Navar Luis Felipe | Apoderado | 16/04/2009 | 23/10/2019 |
Jan Westerveld | Consejero | 07/02/2019 | 23/10/2019 |
Koen Bart Peter Van Kerckvoorde | Apoderado Mancomunado Solidario | 07/02/2019 | 23/10/2019 |
Koen Bart Peter Van Kerckvoorde | Secretario No Consejero | 07/02/2019 | 23/10/2019 |
Martin Estrigana Maria Del Mar | Apoderado Mancomunado | 07/02/2019 | 23/10/2019 |
Martin Heinrich Wilhelm Kluthe | Consejero | 07/02/2019 | 23/10/2019 |
Martin Heinrich Wilhelm Kluthe | Presidente | 07/02/2019 | 23/10/2019 |
Sven Satow | Consejero | 07/02/2019 | 23/10/2019 |
Calzada Navar Luis | REPR.143 RRM | 30/12/2015 | 07/02/2019 |
PROAQUA CEEMTEC SL | Administrador Unico | 30/12/2015 | 07/02/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PROAQUA IBERIAN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 628 , F 129, S 8, H GU 10691, I/A 3 (23/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-213-19
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 628 , F 129, S 8, H GU 10691, I/A 3 (23/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-213-19
- C/ NITRA 5-7 - POLIGONO INDUSTRIAL EL HENARES (GUADALAJARA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 628 , F 129, S 8, H GU 10691, I/A 2 (12/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-55-19
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40706 , F 55, S 8, H B 372287, I/A 7 (07/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-31-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL SIENDO EL SOCIO UNICO "KLUTHE IBERICA,SA"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40706 , F 55, S 8, H B 372287, I/A 6 (07/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-31-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40706 , F 55, S 8, H B 372287, I/A 6 (07/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-31-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40706 , F 55, S 8, H B 372287, I/A 6 (07/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-31-08
- CL ENTENCA Num.117 ESC.A P.5 PTA.2 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40706 , F 54, S 8, H B 372287, I/A 5 (26/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-105-08
- Otras modificaciones estatutarias: ART.33:SISTEMA RETRIBUTIVO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40706 , F 54, S 8, H B 372287, I/A 4 (19/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-17-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40706 , F 54, S 8, H B 372287, I/A 3 (30/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-3-08