PRO SE ME SEMILLAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda de la Libertad, 8
Código Postal 14006
Municipio Córdoba
Provincia Córdoba
Mapa Ver Mapa
Razón Social PRO SE ME SEMILLAS SL
CIF B14618888
Actividad Comercio al por mayor de cereales, tabaco en rama, simientes y alimentos para animales
Página Web www.proseme.com
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE PRO SE ME SEMILLAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PRO SE ME SEMILLAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Angileri Roberto | Liquidador | 08/10/2010 | 01/02/2011 |
Angileri Roberto | Administrador Unico | 31/05/2010 | 08/10/2010 |
Angileri Roberto | Consejero | 31/05/2010 | |
Mattia Salvatore | Consejero | 31/05/2010 | |
Obrero Cuellar Maria Mercedes | Secretario | 31/05/2010 | |
Obrero Cuellar Maria Mercedes | Consejero | 31/05/2010 | |
Obrero Serrano Manuel | Presidente | 31/05/2010 | |
Obrero Serrano Manuel | Consejero Delegado | 31/05/2010 | |
Obrero Serrano Manuel | Consejero | 31/05/2010 |
ACTOS BORME DE PRO SE ME SEMILLAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1584 , F 201, S 8, H CO 17708, I/A 10 (01/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-28-14
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-217-14
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1584 , F 201, S 8, H CO 17708, I/A 9 (08/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-202-14
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1584 , F 201, S 8, H CO 17708, I/A 9 (08/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-202-14
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1584 , F 201, S 8, H CO 17708, I/A 9 (08/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-202-14
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1584 , F 200, S 8, H CO 17708, I/A 8 (31/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-108-14
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1584 , F 200, S 8, H CO 17708, I/A 8 (31/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-108-14
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1584 , F 200, S 8, H CO 17708, I/A 8 (31/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-108-14
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-220-14
- AVDA DE LA LIBERTAD 8 1 B1 (CORDOBA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1584 , F 200, S 8, H CO 17708, I/A 7 (23/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-210-14