PRO PI 2000 SL - EXTINGUIDA
Provincia Valencia
Razón Social PRO PI 2000 SL
CIF B96901319
Actividad Asistencia en establecimientos residenciales para personas mayores
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único KORIAN RESIDENCIAS SPAIN 2018 SL
Propietario GROUPE OMEGA ESPAÑA SL
VINCULACIONES DE PRO PI 2000 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PRO PI 2000 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aranda Sales Gabriela Maria | Apoderado Solidario | 13/08/2019 | 22/11/2019 |
Giro Camacho Angel | Apoderado | 13/08/2019 | 22/11/2019 |
Giro Camacho Angel | Apoderado | 14/03/2019 | 22/11/2019 |
GROUPE OMEGA ESPAÑA SL | Socio Unico | 20/08/2009 | 22/11/2019 |
KORIAN RESIDENCIAS SPAIN 2018 SL | Administrador Unico | 14/03/2019 | 22/11/2019 |
Lopez Garcia Carmelo | Apoderado | 13/08/2019 | 22/11/2019 |
GROUPE OMEGA ESPAÑA SL | Administrador Unico | 20/08/2009 | 14/03/2019 |
Andreu Adrian Jose Vicente | Administrador Mancomunado | 20/08/2009 | |
Huertas Ripoll Francisco Benito | Administrador Mancomunado | 20/08/2009 |
ACTOS BORME DE PRO PI 2000 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6472, L 3777, F 191, S 8, H V 68615, I/A 11 (22/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-230-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6472, L 3777, F 191, S 8, H V 68615, I/A 10 (13/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-160-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6472, L 3777, F 191, S 8, H V 68615, I/A 9 (13/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-160-46
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6472, L 3777, F 190, S 8, H V 68615, I/A 8 (13/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-160-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6472, L 3777, F 189, S 8, H V 68615, I/A 7 (14/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-56-46
- Se nombra como persona física representante del nuevo administrador único de la Sociedad, la mercantil "KORIAN RESIDENCIAS SPAIN 2018, S.L." al administrador único de esta última "Don Philippe-Dominique-Eric Morin".-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6472, L 3777, F 189, S 8, H V 68615, I/A 6 (14/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-56-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6472, L 3777, F 189, S 8, H V 68615, I/A 6 (14/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-56-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6472, L 3777, F 189, S 8, H V 68615, I/A 6 (14/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-56-46
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2011)
CVE: BORME-B-2011-230-46
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-160-46