PRO-NORTE 2015 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Quintana, 18
Código Postal 39340
Municipio Suances
Provincia Cantabria
Mapa Ver Mapa
Razón Social PRO-NORTE 2015 SL
CIF B39810536
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Construcción de edificios residenciales
Fecha de Constitución 12/01/2015
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE PRO-NORTE 2015 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PRO-NORTE 2015 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gomez Zaton Bautista | Administrador Mancomunado | 27/09/2016 | 22/01/2020 |
Gomez Zaton Bautista | Liquidador Mancomunado | 22/01/2020 | 22/01/2020 |
Ruiz Garcia Santiago | Administrador Mancomunado | 27/09/2016 | 22/01/2020 |
Ruiz Garcia Santiago | Liquidador Mancomunado | 22/01/2020 | 22/01/2020 |
Fernandez Gomez Luis | Administrador Mancomunado | 20/01/2015 | 27/09/2016 |
Gomez Zaton Bautista | Administrador Mancomunado | 20/01/2015 | 27/09/2016 |
Ruiz Garcia Santiago | Administrador Mancomunado | 20/01/2015 | 27/09/2016 |
ACTOS BORME DE PRO-NORTE 2015 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1096 , F 143, S 8, H S 29559, I/A 3 (22/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-20-39
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1096 , F 143, S 8, H S 29559, I/A 3 (22/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-20-39
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Liquidadores Mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1096 , F 143, S 8, H S 29559, I/A 3 (22/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-20-39
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1096 , F 143, S 8, H S 29559, I/A 3 (22/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-20-39
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1096 , F 143, S 8, H S 29559, I/A 3 (22/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-20-39
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1096 , F 143, S 8, H S 29559, I/A 2 (27/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-191-39
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1096 , F 143, S 8, H S 29559, I/A 2 (27/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-191-39
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1096 , F 143, S 8, H S 29559, I/A 2 (27/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-191-39
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1096 , F 141, S 8, H S 29559, I/A 1 (20/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-20-39
Dirección:BARRIO QUINTANA 18 - CORTIGUERA (SUANCES)
Comienzo de operaciones:12/01/15
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:Construcción completa, reparación y conservación de edificaciones y obras civiles, la promoción y comercialización de estos. Albañilería y pequeños trabajos de construcción en general. Demoliciones y derribos en general. La promoción de terrenos y edificaciones. El alquiler (exceptuando el arrendami
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1096 , F 141, S 8, H S 29559, I/A 1 (20/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-20-39