PRIVILEGIIS SOFT SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Muntaner, 328
Código Postal 08021
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social PRIVILEGIIS SOFT SL
CIF B66667122
Capital Social 4000.0 Euros
Actividad Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática
Fecha de Constitución 01/01/2016
Página Web www.privilegiis.com
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Lorente Pijem Didac Joan
VINCULACIONES DE PRIVILEGIIS SOFT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PRIVILEGIIS SOFT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lorente Pijem Didac Joan | Administrador Unico | 11/01/2018 | 29/04/2019 |
Gimenez Garcia Sergio | Presidente | 30/03/2017 | 11/01/2018 |
Gimenez Garcia Sergio | Consejero | 30/03/2017 | 11/01/2018 |
Lorente Pijem Didac | Secretario | 30/03/2017 | 11/01/2018 |
Lorente Pijem Didac | Consejero | 30/03/2017 | 11/01/2018 |
Lorente Pijem Didac | Apoderado Solidario | 30/03/2017 | 11/01/2018 |
Sanchez Ocaña Francisco Manuel | Consejero | 30/03/2017 | 11/01/2018 |
Sanchez Ocaña Francisco Manuel | Consejero Delegado | 30/03/2017 | 11/01/2018 |
Gimenez Garcia Sergio | Administrador Unico | 28/12/2015 | 30/03/2017 |
ACTOS BORME DE PRIVILEGIIS SOFT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45842 , F 124, S 8, H B 477756, I/A 8 (29/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-86-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 80/2019, AUTO FIRME DE FECHA 22/01/2019, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO Y CONCLUSION DEL MISMO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45842 , F 124, S 8, H B 477756, I/A 8 (29/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-86-08
- ADOPCION DE ACUERDOS PARA EJECUTAR EL CONTENIDO DE LA SENTENCIA DICTADA POR EL JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 3 DE BARCELONA, DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45842 , F 120, S 8, H B 477756, I/A 7 (14/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-14-08
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION Y REFUNDICION DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45842 , F 120, S 8, H B 477756, I/A 7 (14/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-14-08
Capital Anterior: | 10.382,00 | Euros |
Disminución de capital | 6.382,00 | Euros |
Capital Actual: | 4.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 61,47 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45842 , F 120, S 8, H B 477756, I/A 7 (14/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-14-08
- J.MERCANTIL 3 BARCELONA,PROC.ORDINARIO 352/17,SENTENCIA FIRME 18/09/17,DECLARA NULIDAD ACUERDOS 3,4,5(SUCESIVOS AUMENTOS DE CAPITAL DE 4000 A 10382 EUROS) Y 8 (REFUNDICION Y MODIF. ESTATUTOS) DE LA JUNTA 11/01/17 DE LA INSCRIPCION 3
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45842 , F 120, S 8, H B 477756, I/A 6 (07/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-93-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45842 , F 120, S 8, H B 477756, I/A 5 (11/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-12-08
Consejero Delegado
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45842 , F 120, S 8, H B 477756, I/A 5 (11/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-12-08
Apoderado Solidario
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45842 , F 119, S 8, H B 477756, I/A 4 (11/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-12-08
- Creación de la página web corporativa: www.privilegiis.com
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45130 , F 10, S 8, H B 477756, I/A 3 (30/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-67-08