PRIVATMEDIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Diagonal, 477
Código Postal 08036
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social PRIVATMEDIA SL
CIF B63541213
Capital Social 50000.0 Euros
Actividad Actividades de intermediación en operaciones con valores y otros activos
Fecha de Constitución 27/05/2004
VINCULACIONES DE PRIVATMEDIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PRIVATMEDIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De Godo Muntañola Javier | Administrador Solidario | 12/05/2021 | |
Tornos Mas Juan Pablo | Apoderado Solidario | 18/07/2013 | 12/05/2021 |
Tornos Mas Juan Pablo | Apoderado Solidario | 25/08/2020 | 12/05/2021 |
Tornos Mas Juan Pablo | Liquidador | 12/05/2021 | 12/05/2021 |
BECERRA ABOGADOS SCP | Apoderado | 25/08/2020 | |
Falco De Godo Marisa | Administrador Solidario | 06/08/2020 | |
Yxart Ventosa Jose | Apoderado | 18/07/2013 |
ACTOS BORME DE PRIVATMEDIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44392 , F 19, S 8, H B 300717, I/A 14 (12/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-94-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44392 , F 19, S 8, H B 300717, I/A 14 (12/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-94-08
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44392 , F 19, S 8, H B 300717, I/A 14 (12/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-94-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44392 , F 19, S 8, H B 300717, I/A 13 (25/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-170-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44392 , F 19, S 8, H B 300717, I/A 13 (25/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-170-08
- AV DIAGONAL Num.477 P.17 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37483 , F 210, S 8, H B 300717, I/A 12 (06/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-157-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37483 , F 210, S 8, H B 300717, I/A 12 (06/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-157-08
Capital Anterior: | 5.550.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 5.500.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 50.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 99,10 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37483 , F 210, S 8, H B 300717, I/A 11 (10/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-75-08
- CL CORSEGA Num.299 P.1 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37483 , F 210, S 8, H B 300717, I/A 10 (29/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-68-08
Capital Anterior: | 5.750.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 200.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 5.550.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 3,48 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37483 , F 209, S 8, H B 300717, I/A 9 (27/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-230-08