PRIMERA CLOTHING SPAIN SL - EXTINGUIDA
Dirección social G.V. Corts Catalanes, 583
Código Postal 08011
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social PRIMERA CLOTHING SPAIN SL
CIF B64821085
Actividad Intermediarios del comercio de textiles, prendas de vestir, peletería, calzado y artículos de cuero
Fecha de Constitución 25/02/2008
Órgano Administración Administrador único
Auditor HORWAT PLM AUDITORES SLP
VINCULACIONES DE PRIMERA CLOTHING SPAIN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PRIMERA CLOTHING SPAIN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Argelich Casals Ricard | Administrador Concursal | 05/02/2014 | 13/03/2018 |
HORWAT PLM AUDITORES SLP | Auditor | 01/02/2011 | 13/03/2018 |
Llorens Fleck Joana | Apoderado | 03/11/2009 | 13/03/2018 |
Mena Megia Pablo Javier | Apoderado | 17/02/2011 | 13/03/2018 |
Thomas Kleinhenz | Apoderado | 03/11/2009 | 13/03/2018 |
Thomas Kleinhenz | Administrador Unico | 12/01/2011 | 29/01/2015 |
Enrico Giuseppe Tomassini | Administrador Solidario | 02/12/2010 | |
Michael Erich Krauledat | Administrador Solidario | 02/12/2010 |
ACTOS BORME DE PRIMERA CLOTHING SPAIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42413 , F 163, S 8, H B 365918, I/A 18 (13/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-56-08
- JUZGADO MERCANTIL 5 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 754/2013, AUTO FIRME DE FECHA 15/12/2017, CONCLUSION DEL CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42413 , F 163, S 8, H B 365918, I/A 18 (13/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-56-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42413 , F 163, S 8, H B 365918, I/A 18 (13/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-56-08
- JUZGADO MERCANTIL 5 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 754/2013, AUTO FIRME DE FECHA 18/11/2015, POR LA QUE SE ACUERDA LA APROBACION DEL PLAN DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42413 , F 163, S 8, H B 365918, I/A 17 (18/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-15-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42413 , F 162, S 8, H B 365918, I/A 16 (29/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-24-08
- JUZGADO MERCANTIL 5 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 754/2013, AUTO FIRME DE FECHA 16/12/2014, APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42413 , F 162, S 8, H B 365918, I/A 16 (29/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-24-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42413 , F 162, S 8, H B 365918, I/A 16 (29/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-24-08
- JUZGADO MERCANTIL 5 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO ABREVIADO DE CONCURSO VOLUNTARIO 754/2013, AUTO FIRME DE FECHA 23/12/2013, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42413 , F 162, S 8, H B 365918, I/A 15 (05/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-30-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42413 , F 162, S 8, H B 365918, I/A 15 (05/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-30-08
- JUZGADO SOCIAL 5 DE OVIEDO, EJECUCION 196/2013, RESOLUCION FIRME DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2013, DECLARACION DE INSOLVENCIA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42413 , F 162, S 8, H B 365918, I/A 14 (05/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-30-08