PRIMER PASO CATALUNYA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl de Montblanc, 62
Código Postal 43006
Municipio Tarragona
Provincia Tarragona
Razón Social PRIMER PASO CATALUNYA SL
CIF B43749787
Fecha de Constitución 18/02/2004
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Reparaz Antolin Jaime
Propietario TRANSANTOLIN SL
VINCULACIONES DE PRIMER PASO CATALUNYA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PRIMER PASO CATALUNYA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Reparaz Antolin Jaime | Administrador Unico | 20/06/2013 | 13/10/2015 |
TRANSANTOLIN SL | Socio Unico | 20/06/2013 | 13/10/2015 |
Reparaz Antolin Estibaliz | Administrador Solidario | 20/06/2013 | |
Reparaz Antolin Jaime | Administrador Solidario | 20/06/2013 |
ACTOS BORME DE PRIMER PASO CATALUNYA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1939 , F 115, S 8, H T 28023, I/A 4 (13/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-201-43
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1939 , F 115, S 8, H T 28023, I/A 4 (13/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-201-43
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1939 , F 114, S 8, H T 28023, I/A 3 (20/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-123-43
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1939 , F 114, S 8, H T 28023, I/A 2 (20/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-123-43
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1939 , F 114, S 8, H T 28023, I/A 2 (20/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-123-43
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1939 , F 114, S 8, H T 28023, I/A 2 (20/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-123-43
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-219-43