PRIETO MISA PEREZ CONSULTING SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda La Constitucion, 34
Código Postal 41001
Municipio Sevilla
Provincia Sevilla
Mapa Ver Mapa
Razón Social PRIETO MISA PEREZ CONSULTING SL
CIF B91834457
Capital Social 3009.0 Euros
Actividad Agencias de publicidad
Fecha de Constitución 16/11/2009
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE PRIETO MISA PEREZ CONSULTING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PRIETO MISA PEREZ CONSULTING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Misa Sierra Jose Manuel | Apoderado Solidario | 17/12/2009 | 21/07/2014 |
Perez Martinez De Salinas Fernando | Apoderado Solidario | 17/12/2009 | 21/07/2014 |
Prieto Arenas Francisco | Administrador Unico | 21/07/2014 | |
Prieto Arenas Francisco Jose | Liquidador Unico | 21/07/2014 | 21/07/2014 |
Prieto Arenas Francisco Jose | Administrador Unico | 01/12/2009 | 21/07/2014 |
ACTOS BORME DE PRIETO MISA PEREZ CONSULTING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5166 , F 61, S 8, H SE 84532, I/A 3 (21/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-142-41
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5166 , F 61, S 8, H SE 84532, I/A 3 (21/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-142-41
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5166 , F 61, S 8, H SE 84532, I/A 3 (21/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-142-41
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5166 , F 61, S 8, H SE 84532, I/A 3 (21/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-142-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5166 , F 61, S 8, H SE 84532, I/A 3 (21/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-142-41
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5166 , F 61, S 8, H SE 84532, I/A 2 (17/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-249-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5166 , F 60, S 8, H SE 84532, I/A 1 (01/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-237-41
Dirección:AVDA DE LA CONSTITUCION 34 - PLANTA PRIMERA, IZQUI (SEVILLA)
Comienzo de operaciones:16/11/09
Capital:3.009,00 Euros
Objeto social:Tiene por objeto: -Servicios de publicidad y markcntig a través de prensa,radio, televisión, publicidad área o cualesquiera otros medios y en sus diferentes modalidades. -Servicios de relaciones públicas y organizaciones deeventos, promoción de ventas publicitarias, regalos y reclamos publicitario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5166 , F 60, S 8, H SE 84532, I/A 1 (01/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-237-41