PRIBECO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Serrano, 112
Municipio Madrid
Provincia Barcelona
Razón Social PRIBECO SL
CIF B28523025
Actividad Actividades de las sociedades holding
Órgano Administración Administrador único
Propietario COFINEX SL
VINCULACIONES DE PRIBECO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PRIBECO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COFINEX SL | Administrador Unico | 17/03/2010 | 13/12/2012 |
COFINEX SL | Socio Unico | 25/01/2010 | 13/12/2012 |
Cosmen Adelaida Maria Concepcion | Apoderado | 13/12/2012 | |
Cosmen Menendez-castañedo Felipe | Representante | 17/03/2010 | 13/12/2012 |
Garcia Cosmen Amalia | Apoderado | 13/12/2012 | |
Lopez Enriquez Jose Luis | Apoderado | 13/12/2012 | |
Roa Fernandez Maria Angela | Apoderado | 13/12/2012 | |
Roa Rico Jose Maria | Apoderado | 13/12/2012 | |
Cosmen Menendez-castañedo Felipe | Apoderado | 28/09/2010 | |
Cosmen Menendez Castañedo Jacobo | Apoderado | 28/09/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PRIBECO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20774 , F 187, S 8, H M 73903, I/A 28 (13/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-245-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20774 , F 187, S 8, H M 73903, I/A 28 (13/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-245-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20774 , F 187, S 8, H M 73903, I/A 28 (13/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-245-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20774 , F 187, S 8, H M 73903, I/A 28 (13/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-245-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20774 , F 187, S 8, H M 73903, I/A 28 (13/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-245-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-218-28
Apoderado
- Cosmen Menendez-castañedo Felipe
- Cosmen Menendez-castañedo Felipe
- Cosmen Menendez Castañedo Jacobo
- Cosmen Menendez Castañedo Jacobo
- Cosmen Menendez Castañedo Jacobo
- Cosmen Menendez Castañedo Jacobo
- Cosmen Menendez Castañedo Jorge
- Cosmen Menendez Castañedo Jorge
- Cosmen Menendez Castañedo Jose
- Cosmen Menendez-castañedo Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20774 , F 186, S 8, H M 73903, I/A 27 (28/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-195-28
- Se dispensa al Administrador Unico "Cofinex SL" de la prohibición de competencia a que se refiere el artículo 65 LSRL.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20774 , F 185, S 8, H M 73903, I/A 26 (17/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-60-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20774 , F 185, S 8, H M 73903, I/A 26 (17/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-60-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20774 , F 185, S 8, H M 73903, I/A 26 (17/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-60-28