PREYSLER PROPERTY SERVICES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Los Cortijos, S/N
Código Postal 11310
Municipio San Roque
Provincia Cádiz
Mapa Ver Mapa
Razón Social PREYSLER PROPERTY SERVICES SL
CIF B72269558
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Agentes de la propiedad inmobiliaria
Fecha de Constitución 03/09/2014
Órgano Administración Administrador único
Propietario Veloso Preysler Amparo
VINCULACIONES DE PREYSLER PROPERTY SERVICES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PREYSLER PROPERTY SERVICES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Veloso Preysler Amparo | Liquidador | 02/10/2018 | 02/10/2018 |
Veloso Preysler Amparo | Socio Unico | 10/09/2018 | 02/10/2018 |
Veloso Preysler Amparo | Administrador Unico | 10/09/2018 | 02/10/2018 |
Preysler De La Riva Miguel | Administrador Solidario | 15/09/2014 | 10/09/2018 |
Veloso Preysler Amparo | Administrador Solidario | 15/09/2014 | 10/09/2018 |
ACTOS BORME DE PREYSLER PROPERTY SERVICES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2131 , F 95, S 8, H CA 46898, I/A 3 (02/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-196-11
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2131 , F 95, S 8, H CA 46898, I/A 3 (02/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-196-11
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2131 , F 95, S 8, H CA 46898, I/A 3 (02/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-196-11
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2131 , F 95, S 8, H CA 46898, I/A 3 (02/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-196-11
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2131 , F 95, S 8, H CA 46898, I/A 2 (10/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-179-11
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2131 , F 95, S 8, H CA 46898, I/A 2 (10/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-179-11
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2131 , F 95, S 8, H CA 46898, I/A 2 (10/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-179-11
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2131 , F 95, S 8, H CA 46898, I/A 2 (10/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-179-11
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2131 , F 93, S 8, H CA 46898, I/A 1 (15/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-180-11
Dirección:AVDA LOS CORTIJOS S/N - URBANIZACION VALGRANDE NU (SAN ROQUE)
Comienzo de operaciones:03/09/14
Capital:3.006,00 Euros
Objeto social:6831 - Agentes de la propiedad inmobiliaria; 6832 - Gestión y administración de la propiedad inmobiliaria; 6810 - Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia; 6820 - Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2131 , F 93, S 8, H CA 46898, I/A 1 (15/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-180-11