PREVICAMAN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Marques de Mendigorria, 4
Código Postal 45003
Municipio Toledo
Provincia Toledo
Razón Social PREVICAMAN SL
CIF B45475746
Capital Social 235764.99 Euros
Actividad Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p.
Fecha de Constitución 26/09/2000
Página Web www.previcaman.com
Órgano Administración Administradores mancomunados
Propietario PREVIN CONSULTORES SL
VINCULACIONES DE PREVICAMAN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PREVICAMAN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Castaño Raiminguez Inmaculada | Apoderado Solidario | 24/09/2020 | 01/09/2022 |
CONSENSUALIA INVESTMENTS SL | Administrador Mancomunado | 03/09/2020 | 01/09/2022 |
De La Torre Sotomayor Carlos | Apoderado | 13/01/2021 | 01/09/2022 |
DRAPER PRICE SL | Administrador Mancomunado | 03/09/2020 | 01/09/2022 |
Garcia Morales Jesus Luis | Apoderado Solidario | 24/09/2020 | 01/09/2022 |
Generelo Miranda Javier | Apoderado Solidario | 24/09/2020 | 01/09/2022 |
Ivanova Samardjieva Elena | Apoderado Solidario | 24/09/2020 | 01/09/2022 |
Lopez Sansinena Andres | Apoderado Mancomunado | 25/05/2021 | 01/09/2022 |
Lozano Casado Maria Gema | Apoderado Solidario | 24/09/2020 | 01/09/2022 |
Maestre Alvarez Buiza Cristina | Apoderado Solidario | 24/09/2020 | 01/09/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PREVICAMAN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1706 , F 158, S 8, H TO 15834, I/A 22 (01/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-172-45
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1706 , F 158, S 8, H TO 15834, I/A 22 (01/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-172-45
- Creado el artículo 7bis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1706 , F 158, S 8, H TO 15834, I/A 21 (26/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-146-45
- Sociedades absorbidas: GABINETE PREVICAMAN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1706 , F 157, S 8, H TO 15834, I/A 20 (28/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-127-45
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1706 , F 155, S 8, H TO 15834, I/A 19 (25/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-102-45
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1706 , F 155, S 8, H TO 15834, I/A 18 (13/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-13-45
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1706 , F 155, S 8, H TO 15834, I/A 17 (13/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-13-45
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1706 , F 154, S 8, H TO 15834, I/A 16 (24/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-191-45
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1706 , F 153, S 8, H TO 15834, I/A 15 (24/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-191-45
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1706 , F 152, S 8, H TO 15834, I/A 14 (24/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-191-45