PREVENCION Y TECNOLOGIA CONSULTORES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Lucio Marineo, 12
Código Postal 37003
Municipio Salamanca
Provincia Salamanca
Mapa Ver Mapa
Razón Social PREVENCION Y TECNOLOGIA CONSULTORES SL
CIF B37502531
Capital Social 10000.0 Euros
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 17/12/2010
Órgano Administración Administrador único
Propietario Martin Mena Roberto
VINCULACIONES DE PREVENCION Y TECNOLOGIA CONSULTORES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PREVENCION Y TECNOLOGIA CONSULTORES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Martin Mena Roberto | Socio Unico | 04/12/2012 | 29/12/2023 |
Sanchez Holgado Maria | Administrador Unico | 13/11/2018 | 29/12/2023 |
Sanchez Holgado Maria | Liquidador | 29/12/2023 | 29/12/2023 |
De Cabo Merchan Maria Teresa | Administrador Unico | 18/06/2012 | 13/11/2018 |
Martin Mena Roberto | Administrador Unico | 28/12/2010 | 18/06/2012 |
ACTOS BORME DE PREVENCION Y TECNOLOGIA CONSULTORES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 413 , F 216, S 8, H SA 13710, I/A 5 (29/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-5-37
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 413 , F 216, S 8, H SA 13710, I/A 5 (29/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-5-37
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 413 , F 216, S 8, H SA 13710, I/A 5 (29/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-5-37
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 413 , F 216, S 8, H SA 13710, I/A 5 (29/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-5-37
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 413 , F 215, S 8, H SA 13710, I/A 4 (13/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-225-37
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 413 , F 215, S 8, H SA 13710, I/A 4 (13/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-225-37
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 413 , F 215, S 8, H SA 13710, I/A 3 (04/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-240-37
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 413 , F 215, S 8, H SA 13710, I/A 2 (18/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-124-37
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 413 , F 215, S 8, H SA 13710, I/A 2 (18/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-124-37
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-166-37