PREVENCION Y SALUD PREVENSALUD SL
Dirección social Calle Padre Manjon, 13
Código Postal 50010
Municipio Zaragoza
Provincia Zaragoza
Mapa Ver Mapa
Razón Social PREVENCION Y SALUD PREVENSALUD SL
CIF B50733278
Capital Social 136308.0 Euros
Actividad Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p.
Teléfono 97 674 20 39
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Quejido Molinero Raul
Propietario EQUALTUS SL
ORGANIGRAMA DE PREVENCION Y SALUD PREVENSALUD SL
VINCULACIONES DE PREVENCION Y SALUD PREVENSALUD SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PREVENCION Y SALUD PREVENSALUD SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Casajus Martin Jose Oscar | Apoderado Solidario | 06/07/2018 | |
EQUALTUS SL | Socio Unico | 06/07/2018 | |
Eroles Tersol Anna | Apoderado Solidario | 06/07/2018 | |
Garcia Huedo Carlos | Apoderado Solidario | 06/07/2018 | |
Quejido Molinero Raul | Administrador Unico | 06/07/2018 |
ACTOS BORME DE PREVENCION Y SALUD PREVENSALUD SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3042 , F 163, S 8, H Z 21297, I/A 15 (06/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-134-50
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3042 , F 162, S 8, H Z 21297, I/A 14 (06/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-134-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3042 , F 162, S 8, H Z 21297, I/A 14 (06/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-134-50
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3042 , F 162, S 8, H Z 21297, I/A 14 (06/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-134-50
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3042 , F 162, S 8, H Z 21297, I/A 14 (06/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-134-50
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3042 , F 162, S 8, H Z 21297, I/A 13 (07/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-199-50
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3042 , F 162, S 8, H Z 21297, I/A 13 (07/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-199-50
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3042 , F 162, S 8, H Z 21297, I/A 13 (07/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-199-50
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3042 , F 162, S 8, H Z 21297, I/A 12 (08/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-10-50
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:PREVENCION Y SALUD PREVENSALUD SL
Nif:B50733278
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:TH AUDITORES SLP
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE ZARAGOZA
Número:1
Juez / Ponente:JUAN PABLO RINCON HERRANDO
Fecha de Resolución:24/09/2013
Número Procedimiento Concursal:360/2013
Datos Registrales:
Tomo:
3042
Libro:
0
Folio:
162
Hoja:
8-21297
Inscripción:
11
Fecha Inscripción03/10/2014
Registro:Registro Mercantil de Zaragoza
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3042 , F 162, S 8, H Z 21297, I/A 11 (03/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-195-50