PREVENCION Y PROTECCION TOLEDO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Custa Carlos V, 5
Código Postal 45001
Municipio Toledo
Provincia Toledo
Razón Social PREVENCION Y PROTECCION TOLEDO SL
CIF B45598455
Actividad Otras actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p.
Fecha de Constitución 14/07/2005
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE PREVENCION Y PROTECCION TOLEDO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PREVENCION Y PROTECCION TOLEDO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Calduch Skopalik Anna Cristina | Apoderado Solidario | 09/03/2017 | 25/02/2021 |
Garcia Nuñez Jose Luis | Administrador Unico | 09/03/2017 | 25/02/2021 |
Garcia Nuñez Jose Luis | Liquidador | 25/02/2021 | 25/02/2021 |
Garcia Nuñez Salvador | Apoderado Solidario | 09/03/2017 | 25/02/2021 |
Fernandez Quevedo Alvarez Maria Dolores | Administrador Solidario | 09/03/2017 | |
Garcia Nuñez Jose Luis | Administrador Solidario | 09/03/2017 |
ACTOS BORME DE PREVENCION Y PROTECCION TOLEDO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1312 , F 132, S 8, H TO 23609, I/A 4 (25/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-45
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1312 , F 132, S 8, H TO 23609, I/A 4 (25/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-45
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1312 , F 132, S 8, H TO 23609, I/A 4 (25/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-45
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1312 , F 132, S 8, H TO 23609, I/A 4 (25/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-45
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1312 , F 132, S 8, H TO 23609, I/A 3 (09/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-53-45
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1312 , F 131, S 8, H TO 23609, I/A 2 (09/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-53-45
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1312 , F 131, S 8, H TO 23609, I/A 2 (09/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-53-45
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1312 , F 131, S 8, H TO 23609, I/A 2 (09/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-53-45
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-194-45
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-175-45