PREVENCION DE RIESGOS LABORALES CASTILLA LA MANCHA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Segobriga, 3
Código Postal 16001
Municipio Cuenca
Provincia Cuenca
Razón Social PREVENCION DE RIESGOS LABORALES CASTILLA LA MANCHA SL
CIF B16235103
Actividad Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p.
Fecha de Constitución 10/11/2004
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único CUALTIS SL
Propietario CUALTIS SL
VINCULACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES CASTILLA LA MANCHA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES CASTILLA LA MANCHA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CUALTIS SL | Administrador Unico | 20/05/2019 | 07/10/2019 |
CUALTIS SL | Socio Unico | 20/05/2019 | 07/10/2019 |
Regidor Fernandez Carmen | Apoderado | 20/05/2019 | 07/10/2019 |
Ayllon Regidor Gonzalo | Administrador Unico | 28/09/2012 | 20/05/2019 |
Regidor Fernandez Carmen | Apoderado Solidario | 20/05/2019 | |
Regidor Fernandez Carmen | Apoderado | 18/01/2013 | 20/05/2019 |
Regidor Fernandez Carmen | Administrador Unico | 03/03/2009 | 28/09/2012 |
Ayllon Regidor Luis | Secretario | 03/03/2009 | |
Ayllon Regidor Luis | Consejero | 03/03/2009 | |
Regidor Fernandez Carmen | Presidente | 03/03/2009 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES CASTILLA LA MANCHA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 762 , F 98, S 8, H CU 5939, I/A 14 (07/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-200-16
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 762 , F 98, S 8, H CU 5939, I/A 14 (07/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-200-16
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 632 , F 173, S 8, H CU 5939, I/A 13 (20/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-100-16
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 632 , F 173, S 8, H CU 5939, I/A 13 (20/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-100-16
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 632 , F 172, S 8, H CU 5939, I/A 12 (20/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-100-16
- Designación de don Luis Carlos Fuertes Ordoñez como persona física representante del Administrador Unico la sociedad CUALTIS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 632 , F 171, S 8, H CU 5939, I/A 11 (20/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-100-16
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 632 , F 171, S 8, H CU 5939, I/A 10 (20/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-100-16
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 632 , F 171, S 8, H CU 5939, I/A 10 (20/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-100-16
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 517 , F 53, S 8, H CU 5939, I/A 9 (18/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-22-16
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 517 , F 53, S 8, H CU 5939, I/A 8 (28/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-199-16