PRESSPRINT SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Valentin Beato, 48
Código Postal 28037
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social PRESSPRINT SL
CIF B85635902
Capital Social 2.15E7 Euros
Actividad Impresión de periódicos
Fecha de Constitución 12/02/2009
Órgano Administración Administrador único
Propietario PRISA NOTICIAS SL
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE PRESSPRINT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PRESSPRINT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cayado Robledo Pablo | Apoderado | 12/04/2013 | 23/10/2019 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 09/08/2010 | 23/10/2019 |
DIARIO EL PAIS SL | Administrador Unico | 12/05/2017 | 23/10/2019 |
Garcia Cebollada Mar | Apoderado | 26/08/2013 | 23/10/2019 |
Gutierrez Fernandez Josefa | Apoderado | 25/07/2012 | 23/10/2019 |
Gutierrez Fernandez Josefa | Apoderado | 13/04/2015 | 23/10/2019 |
Hernandez Ferreiro Vanesa | Apoderado | 08/05/2015 | 23/10/2019 |
Martin Magdalena Jorge | Apoderado | 26/06/2009 | 23/10/2019 |
Mirat Santiago Manuel | Representante | 12/05/2017 | 23/10/2019 |
Orcajo Fernandez Andres | Apoderado | 26/06/2009 | 23/10/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PRESSPRINT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26380 , F 219, S 8, H M 475375, I/A 29 (23/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-209-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26380 , F 219, S 8, H M 475375, I/A 29 (23/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-209-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26380 , F 219, S 8, H M 475375, I/A 29 (23/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-209-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26380 , F 218, S 8, H M 475375, I/A 28 (08/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-133-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26380 , F 218, S 8, H M 475375, I/A 27 (13/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-182-28
Capital Anterior: | 28.000.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 6.500.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 21.500.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 23,21 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26380 , F 217, S 8, H M 475375, I/A 26 (29/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-193-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26380 , F 217, S 8, H M 475375, I/A 26 (29/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-193-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26380 , F 217, S 8, H M 475375, I/A 25 (12/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-97-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26380 , F 217, S 8, H M 475375, I/A 25 (12/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-97-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26380 , F 217, S 8, H M 475375, I/A 25 (12/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-97-28